FERNANDEZ MALLO ANGEL JESUS
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MALLO ANGEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ MALLO ANGEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPSOL DIRECTO SA | Apoderado Solidario | 16/02/2010 | 17/08/2020 |
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA | Apoderado | 18/02/2010 | 14/08/2020 |
REPSOL DIRECTO SA | Apoderado | 04/02/2010 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MALLO ANGEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MALLO ANGEL JESUS
Empresa: REPSOL DIRECTO SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Mallo Angel Jesus
- Matas Moron Monica
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39817 , F 142, S 8, H M 203054, I/A 225 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27416 , F 117, S 8, H M 44194, I/A 531 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-28
Apoderado
- Fernandez Mallo Angel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27416 , F 9, S 8, H M 44194, I/A 284 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-28
Empresa: REPSOL DIRECTO SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Mallo Angel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26950 , F 73, S 8, H M 203054, I/A 85 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28
Empresa: REPSOL DIRECTO SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26950 , F 72, S 8, H M 203054, I/A 83 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-28
Información de FERNANDEZ MALLO ANGEL JESUS
Mostramos los datos de FERNANDEZ MALLO ANGEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MALLO ANGEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos