FERNANDEZ MADRID ISRAEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MADRID ISRAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ MADRID ISRAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ASESOR DE EXTERNALIZACION SL | Socio Unico | 27/12/2023 | |
GRUPO ASESOR DE EXTERNALIZACION SL | Administrador Unico | 27/12/2023 | |
EDA ASESORES PV SL | Administrador Unico | 23/02/2022 | |
EQUIPO DE ASESORES PUERTO DE VALENCIA SL | Socio Unico | 21/07/2014 | |
EQUIPO DE ASESORES PUERTO DE VALENCIA SL | Administrador Unico | 21/07/2014 | |
FERNANDEZ MADRID ASESORES SL | Socio Unico | 17/12/2012 | |
FERNANDEZ MADRID ASESORES SL | Administrador Unico | 17/12/2012 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MADRID ISRAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MADRID ISRAEL
Empresa: GRUPO ASESOR DE EXTERNALIZACION SL
Administrador Unico
- Fernandez Madrid Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11486, L 8764, F 176, S 8, H V 215070, I/A 1 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-46
Empresa: GRUPO ASESOR DE EXTERNALIZACION SL
Socio Único
- Fernandez Madrid Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11486, L 8764, F 176, S 8, H V 215070, I/A 1 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-46
Empresa: EDA ASESORES PV SL
Administrador Unico
- Fernandez Madrid Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11130, L 8408, F 142, S 8, H V 203078, I/A 1 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-46
Administrador Unico
- Fernandez Madrid Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9827, L 7109, F 100, S 8, H V 160673, I/A 1 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-46
Socio Único
- Fernandez Madrid Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9827, L 7109, F 100, S 8, H V 160673, I/A 1 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-46
Empresa: FERNANDEZ MADRID ASESORES SL
Administrador Unico
- Fernandez Madrid Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8364, L 5655, F 81, S 8, H V 110852, I/A 5 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-46
Empresa: FERNANDEZ MADRID ASESORES SL
Socio Único
- Fernandez Madrid Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8364, L 5655, F 81, S 8, H V 110852, I/A 5 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-46
Información de FERNANDEZ MADRID ISRAEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ MADRID ISRAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MADRID ISRAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos