FERNANDEZ LUNA PATRICIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ LUNA PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ LUNA PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOARA SOLUTIONS SL | Administrador Mancomunado | 04/05/2016 | 12/03/2018 |
NOARA SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 18/05/2016 | 12/03/2018 |
NOARA SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 05/02/2015 | 12/03/2018 |
NOARA SOLUTIONS SL | Liquidador | 12/03/2018 | 12/03/2018 |
NOARA SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 04/05/2016 | |
SPORT ZONE ESPAÑA COMERCIO DE ARTICULOS DE DEPORTE SA | Apoderado | 03/11/2010 | 11/06/2013 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ LUNA PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ LUNA PATRICIA
Empresa: NOARA SOLUTIONS SL
Liquidador
- Fernandez Luna Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44660 , F 12, S 8, H B 462717, I/A 5 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
Empresa: NOARA SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Castillo Llamas German
- Fernandez Luna Patricia
Liquidador
- Fernandez Luna Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44660 , F 12, S 8, H B 462717, I/A 5 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
Empresa: NOARA SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Luna Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44660 , F 12, S 8, H B 462717, I/A 4 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-08
Empresa: NOARA SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Castillo Llamas German
- Fernandez Luna Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44660 , F 9, S 8, H B 462717, I/A 3 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-08
Empresa: NOARA SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Fernandez Luna Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44660 , F 9, S 8, H B 462717, I/A 3 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-08
Empresa: NOARA SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Castillo Llamas German
- Fernandez Luna Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44660 , F 8, S 8, H B 462717, I/A 1 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29194 , F 7, S 8, H M 208355, I/A 88 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-28
Apoderado
- Cano Lopez Sandra
- Corella Peruga Jose Oscar
- El Habashy Mohamed Ahmed Abd El Monem Ahmed
- Extremera Roman Guillermo
- Fernandez Luna Patricia
- Ferreira Fontoura Manuel Jose
- Garcia Pascual Daniel
- Lisboa Dias Pereira Pedro Joao
- Oliveira De Almeida Corte Real Jose Fernando
- Sequeira De Almeida Domingos Miguel
- Silvestre Remesal Vicente
- Teixeira Soares De Almeida Rui Manuel
- Vara Corella Daniel
- VIEIRA DE SA DA MOTA FREITAS MIGUEL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24788 , F 217, S 8, H M 208355, I/A 57 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-28
Información de FERNANDEZ LUNA PATRICIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ LUNA PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ LUNA PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos