FERNANDEZ LORDEN ELISEO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ LORDEN ELISEO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ LORDEN ELISEO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BBVA TRESCIENTOS FP | Miem.Com.Ctr | 15/10/2020 | |
ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA | Apoderado | 21/02/2020 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ LORDEN ELISEO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ LORDEN ELISEO
Empresa: BBVA TRESCIENTOS FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 602016, I/A 10 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-28
Empresa: BBVA TRESCIENTOS FP
Miem.Com.Ctr
- Bravo Cuño Jose Manuel
- Fernandez Lorden Eliseo
- Gonzalez Rodriguez Jose Luis
- Jimenez Gonzalez Juan Antonio
- Muñoz Rodrigo Ana Belen
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33444 , F 161, S 8, H M 602016, I/A 7 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-28
Empresa: BBVA TRESCIENTOS FP
Miem.Com.Ctr
- Fernandez Lorden Eliseo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33444 , F 161, S 8, H M 602016, I/A 6 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-28
Empresa: ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA
Apoderado
- Fernandez Lorden Eliseo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23945 , F 177, S 8, H M 17365, I/A 94 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-28
Empresa: BIOTRONIK SPAIN SA
Apoderado
- Fernandez Lorden Eliseo
- Fernandez Lorden Eliseo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9425 , F 195, S 8, H M 151479, I/A 52 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-28
Apoderado
- Fernandez Lorden Eliseo
- Fernandez Rodrigo Jose Miguel
- Fernandez Rodrigo Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9425 , F 191, S 8, H M 151479, I/A 45 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Apoderado
- Fernandez Lorden Eliseo
- Fernandez Rodrigo Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9425 , F 190, S 8, H M 151479, I/A 43 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-28
Información de FERNANDEZ LORDEN ELISEO
Mostramos los datos de FERNANDEZ LORDEN ELISEO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ LORDEN ELISEO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos