FERNANDEZ LOPEZ JORGE
Informe ejecutivo de FERNANDEZ LOPEZ JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE FERNANDEZ LOPEZ JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPA 4 HOTELS SL | Administrador Solidario | 23/03/2023 | |
LAUNDRYTOP SL | Administrador Solidario | 01/08/2019 | |
MAGNA GABINETE JURIDICO SL | Socio Unico | 29/08/2018 | |
MAGNA GABINETE JURIDICO SL | Administrador Unico | 29/08/2018 | |
TAMBIEN ART DESIGN & MUSIC SL | Administrador Solidario | 06/02/2018 | |
FITNUTRITION SL | Apoderado Solidario | 14/11/2017 | |
LA TAULA DE PAULA SL | Administrador Solidario | 09/02/2017 | |
ARGYROS GALICIA SL | Administrador Solidario | 26/10/2016 | |
PERICIA SOCIEDAD DE TASACIONES SL | Administrador Unico | 17/06/2015 | |
BULKY EVENTS SL | Administrador Solidario | 21/01/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ LOPEZ JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ LOPEZ JORGE
Empresa: SPA 4 HOTELS SL
Administrador Solidario
- Alandi Yañez Josep Ramon
- Fernandez Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47881 , F 170, S 8, H B 565274, I/A 2 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-08
Empresa: SPA 4 HOTELS SL
Administrador Unico
- Fernandez Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47881 , F 170, S 8, H B 565274, I/A 2 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-08
Empresa: FCG COMPRAVENTA VEHICULOS SL
Liquidador Solidario
- Callejas Gonzalez Fernando
- Fernandez Lopez Jorge
- Gonzalez Molina Ovidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 202, S 8, H CR 32444, I/A 2 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-13
Empresa: FCG COMPRAVENTA VEHICULOS SL
Administrador Solidario
- Callejas Gonzalez Fernando
- Fernandez Lopez Jorge
- Gonzalez Molina Ovidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 202, S 8, H CR 32444, I/A 2 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-13
Empresa: FCG COMPRAVENTA VEHICULOS SL
Administrador Solidario
- Callejas Gonzalez Fernando
- Fernandez Lopez Jorge
- Gonzalez Molina Ovidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 202, S 8, H CR 32444, I/A 1 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-13
Empresa: SPA 4 HOTELS SL
Administrador Unico
- Fernandez Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47881 , F 169, S 8, H B 565274, I/A 1 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-08
Empresa: DCLUB MARESME SPORT SL
Liquidador
- Fernandez Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44653 , F 153, S 8, H B 462481, I/A 3 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-08
Empresa: DCLUB MARESME SPORT SL
Administrador Solidario
- Carbonell Martinez Jose
- Fernandez Lopez Jorge
Liquidador
- Fernandez Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44653 , F 153, S 8, H B 462481, I/A 3 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-08
Empresa: LAUNDRYTOP SL
Administrador Solidario
- Fernandez Lopez Jorge
- Torres Fuentes Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3694 , F 5, S 8, H C 58800, I/A 1 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-15
Empresa: PERFECT FIT SPAIN SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Fernandez Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45053 , F 224, S 8, H B 475600, I/A 3 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-08
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ LOPEZ JORGE
Mostramos los datos de FERNANDEZ LOPEZ JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ LOPEZ JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos