FERNANDEZ LOPEZ ENRIQUE
Informe ejecutivo de FERNANDEZ LOPEZ ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ LOPEZ ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIGITAL TONER SL | Administrador Unico | 28/12/2017 | |
DUSA SL | Apoderado Solidario | 19/12/2014 | |
ATIPEP LOGISTIC DISTRIBUCION ALIMENTARIA SL | Administrador Unico | 28/04/2010 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ LOPEZ ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ LOPEZ ENRIQUE
Empresa: DIGITAL TONER SL
Administrador Unico
- Fernandez Lopez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615 , F 208, S 8, H GU 10315, I/A 1 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-19
Empresa: DUSA SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Lopez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23780 , F 12, S 8, H B 77399, I/A 9 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-08
Empresa: DUSA SL
Administrador
- Fernandez Lopez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23780 , F 12, S 8, H B 77399, I/A 7 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-08
Administrador Unico
- Fernandez Lopez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41862 , F 1, S 8, H B 399712, I/A 1 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-08
Información de FERNANDEZ LOPEZ ENRIQUE
Mostramos los datos de FERNANDEZ LOPEZ ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ LOPEZ ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos