FERNANDEZ-LOAYSA ROMEU JUAN-MIGUEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ-LOAYSA ROMEU JUAN-MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ-LOAYSA ROMEU JUAN-MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
R&M CLARKSON SL | Administrador Solidario | 19/04/2011 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ-LOAYSA ROMEU JUAN-MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ-LOAYSA ROMEU JUAN-MIGUEL
Empresa: WIMBLEDON PROPERTIES SL
Liquidador
- Fernandez-loaysa Romeu Juan-miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 19954, I/A 2 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-11
Empresa: WIMBLEDON PROPERTIES SL
Administrador Mancomunado
Liquidador
- Fernandez-loaysa Romeu Juan-miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 19954, I/A 2 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-11
Empresa: GELTRIM TENCA SL
Administrador Unico
- Fernandez-loaysa Romeu Juan-miguel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1690 , F 74, S 8, H CA 27577, I/A 3 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-11
Empresa: GELTRIM TENCA SL
Socio Único
- Fernandez-loaysa Romeu Juan-miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1690 , F 74, S 8, H CA 27577, I/A 2 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-11
Empresa: NIF ADMINISTRACIONES SL
Administrador Unico
- Fernandez-loaysa Romeu Juan-miguel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1090 , F 209, S 8, H CA 6265, I/A 6 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-11
Empresa: R&M CLARKSON SL
Administrador Solidario
- Dowdeswell Rosalind-janet
- Fernandez-loaysa Romeu Juan-miguel
- Krucik David Lyle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2819, L 1732, F 207, S 8, H MA 49780, I/A 4 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-29
Información de FERNANDEZ-LOAYSA ROMEU JUAN-MIGUEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ-LOAYSA ROMEU JUAN-MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ-LOAYSA ROMEU JUAN-MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos