FERNANDEZ- LLAMAZARES TRAVIESO PEDRO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ- LLAMAZARES TRAVIESO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ- LLAMAZARES TRAVIESO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIFUTAXI SL | Administrador Unico | 09/03/2016 | 15/11/2016 |
AGRIB JARDINERIA SL | Administrador Solidario | 16/01/2009 | 03/03/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ- LLAMAZARES TRAVIESO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ- LLAMAZARES TRAVIESO PEDRO
Empresa: DIFUTAXI SL
Administrador Unico
- Fernandez- Llamazares Travieso Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3575 , F 76, S 8, H C 54149, I/A 2 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-15
Empresa: DIFUTAXI SL
Administrador Unico
- Fernandez- Llamazares Travieso Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3575 , F 75, S 8, H C 54149, I/A 1 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-15
Empresa: AGRIB JARDINERIA SL
Administrador Solidario
- Fernandez- Llamazares Travieso Pedro
- Lopez De La Osa Manso Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 51, S 8, H C 44829, I/A 2 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-15
Empresa: AGRIB JARDINERIA SL
Administrador Solidario
- Fernandez- Llamazares Travieso Pedro
- Lopez De La Osa Manso Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 51, S 8, H C 44829, I/A 1 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-15
Información de FERNANDEZ- LLAMAZARES TRAVIESO PEDRO
Mostramos los datos de FERNANDEZ- LLAMAZARES TRAVIESO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ- LLAMAZARES TRAVIESO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos