FERNANDEZ LINARES ANTONIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ LINARES ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ LINARES ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOE MADO DISTRIBUCIONES SL | Administrador Unico | 27/02/2024 | |
METALICAS CALDERONA SL | Administrador Unico | 18/01/2024 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ LINARES ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ LINARES ANTONIA
Empresa: DOE MADO DISTRIBUCIONES SL
Administrador Unico
- Fernandez Linares Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10128, L 7410, F 122, S 8, H V 170959, I/A 5 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-46
Empresa: DOE MADO DISTRIBUCIONES SL
Administrador Unico
- Fernandez Linares Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10128, L 7410, F 122, S 8, H V 170959, I/A 3 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-46
Empresa: METALICAS CALDERONA SL
Administrador Unico
- Fernandez Linares Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11497, L 8775, F 96, S 8, H V 215486, I/A 1 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-46
Empresa: DOE MADO DISTRIBUCIONES SL
Administrador Unico
- Fernandez Linares Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10128, L 7410, F 121, S 8, H V 170959, I/A 1 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-46
Empresa: URBANITAS EDA 2006 SL
Administrador Unico
- Fernandez Linares Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7111, L 4414, F 173, S 8, H V 82047, I/A 6 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-46
Información de FERNANDEZ LINARES ANTONIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ LINARES ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ LINARES ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos