FERNANDEZ LILLO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ LILLO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ LILLO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPUS VIRTUAL BECA SL | Administrador Unico | 18/07/2024 | |
MAV FORMACION SL | Administrador Unico | 13/01/2023 | |
PROYECTOS PROFESIONALES BECA SL | Administrador Unico | 21/12/2022 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ LILLO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ LILLO MIGUEL ANGEL
Empresa: CAMPUS VIRTUAL BECA SL
Administrador Unico
- Fernandez Lillo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H J 26962, I/A 1 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-23
Empresa: MAV FORMACION SL
Administrador Unico
- Fernandez Lillo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 95, S 8, H J 13021, I/A 4 (13/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-23
Empresa: PROYECTOS PROFESIONALES BECA SL
Administrador Unico
- Fernandez Lillo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 303 , F 214, S 8, H J 11182, I/A 6 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-23
Información de FERNANDEZ LILLO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ LILLO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ LILLO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos