FERNANDEZ LIESA JUAN IGNACIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ LIESA JUAN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ LIESA JUAN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS HOSPITALARIOS HC 112 SL | Consejero | 02/08/2023 | |
COMPLEJO POLICLINICO HERNAN CORTES 5 SL | Consejero | 16/07/2011 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ LIESA JUAN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ LIESA JUAN IGNACIO
Empresa: DESARROLLOS HOSPITALARIOS HC 112 SL
Consejero
- Fernandez Liesa Juan Ignacio
- Palacio Sese Alvaro
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409 , F 182, S 8, H Z 63881, I/A 13 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-50
Secretario
- Fernandez Liesa Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3733 , F 153, S 8, H Z 32800, I/A 17 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-50
Empresa: H & F ZARAGOZA ANESTESIA SCP
Liquidador
- Fernandez Liesa Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3890 , F 62, S 8, H Z 52799, I/A 2 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-50
Empresa: H & F ZARAGOZA ANESTESIA SCP
Administrador Solidario
- Fernandez Liesa Juan Ignacio
- Hernandez Elia Rafael Galo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3890 , F 62, S 8, H Z 52799, I/A 2 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-50
Empresa: H & F ZARAGOZA ANESTESIA SCP
Administrador Solidario
- Fernandez Liesa Juan Ignacio
- Hernandez Elia Rafael Galo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3890 , F 61, S 8, H Z 52799, I/A 1 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-50
Consejero
- Fernandez Liesa Juan Ignacio
Secretario
- Fernandez Liesa Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3387 , F 222, S 8, H Z 32800, I/A 14 (16/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-50
Información de FERNANDEZ LIESA JUAN IGNACIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ LIESA JUAN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ LIESA JUAN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos