FERNANDEZ IRAIZOZ GONZALO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ IRAIZOZ GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FERNANDEZ IRAIZOZ GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IPARINSTAL SL | Apoderado | 22/02/2018 | 13/01/2021 |
IPARINSTAL SL | Consejero | 04/05/2018 | 09/05/2019 |
IPARINSTAL SL | Presidente | 17/11/2017 | 04/05/2018 |
IPARINSTAL SL | Consejero | 17/11/2017 | 04/05/2018 |
NAPARSAT SL | Secretario | 25/05/2012 | 15/07/2015 |
NAPARSAT SL | Consejero | 25/05/2012 | 15/07/2015 |
LIDERSAT SA | Consejero | 02/10/2013 | 10/04/2015 |
LIDERSAT MADRID 2008 SL | Secretario | 27/03/2015 | |
LIDERSAT MADRID 2008 SL | Consejero | 27/03/2015 | |
SATEIDE SL | Secretario | 01/02/2010 | 23/03/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ IRAIZOZ GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ IRAIZOZ GONZALO
Empresa: IPARINSTAL SL
Apoderado
- Fernandez Iraizoz Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 169, S 8, H SS 40184, I/A 6 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
Empresa: IPARINSTAL SL
Consejero
- Fernandez Iraizoz Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 169, S 8, H SS 40184, I/A 5 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-20
Empresa: IPARINSTAL SL
Consejero
- Bilbao Abaunza Jose Maria
- De Antonio Prieto Jorge
- Fernandez Iraizoz Gonzalo
- Puente Garcia Carlos
- Yarza Lorenzo Aitor
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 168, S 8, H SS 40184, I/A 4 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-20
Empresa: IPARINSTAL SL
Consejero
- De Antonio Prieto Jorge
- Fernandez Iraizoz Gonzalo
- Unzilla Galan Kepa
Presidente
- Fernandez Iraizoz Gonzalo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 168, S 8, H SS 40184, I/A 4 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-20
Empresa: IPARINSTAL SL
Apoderado
- Fernandez Iraizoz Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 168, S 8, H SS 40184, I/A 2 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-20
Empresa: IPARINSTAL SL
Consejero
- De Antonio Prieto Jorge
- Fernandez Iraizoz Gonzalo
- Unzilla Galan Kepa
Presidente
- Fernandez Iraizoz Gonzalo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 163, S 8, H SS 40184, I/A 1 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-20
Empresa: NAPARSAT SL
Consejero
- FAGOR ELECTRODOMESTICOS SCOOP
- Fernandez Iraizoz Gonzalo
- Unzilla Galan Kepa
Presidente
Secretario
- Fernandez Iraizoz Gonzalo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 28, S 8, H NA 22008, I/A 7 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-31
Empresa: LIDERSAT SA
Consejero
- FAGOR ELECTRODOMESTICOS SCOOP
- Fernandez Iraizoz Gonzalo
- Lopez Sayas Alberto
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33154 , F 146, S 8, H B 223932, I/A 10 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-08
Empresa: LIDERSAT MADRID 2008 SL
Consejero
- Fernandez Iraizoz Gonzalo
- LIDERSAT SA
- Serrano Romero Jose-luis
Presidente
Representante
Secretario
- Fernandez Iraizoz Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25439 , F 131, S 8, H M 458334, I/A 6 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-28
Empresa: SATEIDE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3127 , F 63, S 8, H TF 46824, I/A 5 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-38
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ IRAIZOZ GONZALO
Mostramos los datos de FERNANDEZ IRAIZOZ GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ IRAIZOZ GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos