FERNANDEZ IGLESIAS SUSANA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ IGLESIAS SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ IGLESIAS SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNOSERVICIO LEGIO SL | Administrador Solidario | 12/01/2024 | |
GUORKER SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 30/06/2023 | |
GESTION INMOBILIARIA FERNANDEZ IGLESIAS SL | Administrador Unico | 23/04/2013 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ IGLESIAS SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ IGLESIAS SUSANA
Empresa: TECNOSERVICIO LEGIO SL
Administrador Solidario
- Fernandez Encina Javier-angel
- Fernandez Iglesias Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 123, S 8, H LE 19780, I/A 4 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-24
Empresa: GUORKER SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Iglesias Susana
- Gutiez Chagartegui Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 213, S 8, H LE 28162, I/A 1 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-24
Administrador Unico
- Fernandez Iglesias Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 211, S 8, H H 20631,H , I/ 1 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-21
Información de FERNANDEZ IGLESIAS SUSANA
Mostramos los datos de FERNANDEZ IGLESIAS SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ IGLESIAS SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos