FERNANDEZ IGLESIAS CRISTINA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ IGLESIAS CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ IGLESIAS CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES HIPANOVA SL | Apoderado Solidario | 23/08/2022 | |
ELECTRICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS SL | Apoderado | 07/01/2020 | |
ENERGIA ELECTRICA DE OLVERA SL | Apoderado | 07/01/2020 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ IGLESIAS CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ IGLESIAS CRISTINA
Empresa: INSTALACIONES HIPANOVA SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Iglesias Cristina
- Olid Valle Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 212, S 8, H CA 19388, I/A 18 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-11
Empresa: INSTALACIONES HIPANOVA SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Iglesias Cristina
- Olid Valle Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 212, S 8, H CA 19388, I/A 17 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-11
Empresa: CABLEOPTIC COMUNICACIONES SL
Apoderado General
Apoderado
- Fernandez Iglesias Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2385 , F 136, S 8, H CA 50474, I/A 9 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-11
Empresa: INSTALACIONES HIPANOVA SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Iglesias Cristina
- Olid Valle Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 111, S 8, H CA 19388, I/A 15 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-11
Empresa: CABLEOPTIC COMUNICACIONES SL
Apoderado
- Fernandez Iglesias Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2215 , F 12, S 8, H CA 50474, I/A 5 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-11
Empresa: ENERGIA ELECTRICA DE OLVERA SL
Apoderado
- Fernandez Iglesias Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2168 , F 156, S 8, H CA 38065, I/A 10 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-11
Apoderado
- Fernandez Iglesias Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2144 , F 40, S 8, H CA 4213, I/A 37 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-11
Información de FERNANDEZ IGLESIAS CRISTINA
Mostramos los datos de FERNANDEZ IGLESIAS CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ IGLESIAS CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos