FERNANDEZ IBORRA MARCIAL ANTONIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ IBORRA MARCIAL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ IBORRA MARCIAL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANIZADORA SANTO DOMINGO SA | Consejero Delegado | 01/09/2009 | 11/10/2012 |
URBANIZADORA SANTO DOMINGO SA | Presidente | 01/09/2009 | 11/10/2012 |
URBANIZADORA SANTO DOMINGO SA | Consejero | 01/09/2009 | 11/10/2012 |
MAISA GESTION SL | Presidente | 24/07/2012 | |
MAISA GESTION SL | Consejero | 24/07/2012 | |
SIMA AHORRO SICAV | Secretario | 17/07/2009 | 09/07/2012 |
SIMA AHORRO SICAV | Consejero | 17/07/2009 | 09/07/2012 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ IBORRA MARCIAL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ IBORRA MARCIAL ANTONIO
Empresa: URBANIZADORA SANTO DOMINGO SA
Consejero Delegado
- Fernandez Iborra Marcial Antonio
Consejero
- Fernandez Iborra Marcial Antonio
- TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SL
Presidente
- Fernandez Iborra Marcial Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 103, S 8, H A 9649, I/A 8 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-03
Empresa: MAISA GESTION SL
Consejero
- Fernandez Iborra Marcial Antonio
Presidente
- Fernandez Iborra Marcial Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1984 , F 73, S 8, H A 12649, I/A 8 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-03
Empresa: SIMA AHORRO SICAV
Consejero
- Fernandez Iborra Marcial Antonio
Secretario
- Fernandez Iborra Marcial Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14363 , F 219, S 8, H M 237102, I/A 21 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-28
Empresa: URBANIZADORA SANTO DOMINGO SA
Consejero
- Fernandez Gomez Antonio Jose
- Fernandez Iborra Marcial Antonio
- TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SL
Presidente
- Fernandez Iborra Marcial Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 103, S 8, H A 9649, I/A 6 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-03
Empresa: URBANIZADORA SANTO DOMINGO SA
Consejero Delegado
- Fernandez Iborra Marcial Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 103, S 8, H A 9649, I/A 6 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-03
Empresa: URBANIZADORA SANTO DOMINGO SA
Consejero Delegado
- Fernandez Iborra Marcial Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 103, S 8, H A 9649, I/A 6 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-03
Empresa: SIMA AHORRO SICAV
Consejero
- Fernandez Gomez Antonio Jose
- Fernandez Iborra Marcial Antonio
Presidente
Secretario
- Fernandez Iborra Marcial Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14363 , F 218, S 8, H M 237102, I/A 17 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-28
Información de FERNANDEZ IBORRA MARCIAL ANTONIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ IBORRA MARCIAL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ IBORRA MARCIAL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos