FERNANDEZ IBIZA MARIA ROSA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ IBIZA MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ IBIZA MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SINERGIA MARE NOSTRUM 78 SL | Administrador Unico | 13/03/2015 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ IBIZA MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ IBIZA MARIA ROSA
Empresa: HUSIA ALTEA SL
Administrador Unico
- Fernandez Ibiza Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3717 , F 139, S 8, H A 136625, I/A 4 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-03
Empresa: SINERGIA MARE NOSTRUM 78 SL
Administrador Unico
- Fernandez Ibiza Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843 , F 220, S 8, H A 144109, I/A 1 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-03
Empresa: ENJOY GOLF SL
Apoderado
- Fernandez Ibiza Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2945 , F 166, S 8, H A 93041, I/A 8 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-03
Apoderado
- Fernandez Ibiza Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3449 , F 166, S 8, H A 121171, I/A 5 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-03
Empresa: HUSIA ALTEA SL
Administrador Unico
- Fernandez Ibiza Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3717 , F 139, S 8, H A 136625, I/A 2 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-03
Apoderado
- Fernandez Ibiza Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3449 , F 165, S 8, H A 121171, I/A 4 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-03
Empresa: ENJOY GOLF SL
Apoderado
- Fernandez Ibiza Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2945 , F 165, S 8, H A 93041, I/A 7 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-03
Información de FERNANDEZ IBIZA MARIA ROSA
Mostramos los datos de FERNANDEZ IBIZA MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ IBIZA MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos