FERNANDEZ HINOJOSA ARACELI
Informe ejecutivo de FERNANDEZ HINOJOSA ARACELI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ HINOJOSA ARACELI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES FERNANDEZ Y VILLA SL | Apoderado | 09/04/2012 | 19/04/2021 |
FERNOJOSA SL | Apoderado | 05/01/2011 | 11/04/2013 |
FERNOJOSA SL | Apoderado | 11/04/2013 | |
FERNOJOSA SL | Apoderado | 04/02/2010 | 11/04/2013 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ HINOJOSA ARACELI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ HINOJOSA ARACELI
Empresa: CONSTRUCCIONES FERNANDEZ Y VILLA SL
Apoderado
- Fernandez Hinojosa Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 223, S 8, H CO 2798, I/A 19 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-14
Empresa: FERNOJOSA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Fernandez Hinojosa Araceli
- Fernandez Hinojosa Araceli
- Fernandez Hinojosa Juan Dios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1931 , F 169, S 8, H CO 22253, I/A 13 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-14
Empresa: CONSTRUCCIONES FERNANDEZ Y VILLA SL
Apoderado
- Fernandez Hinojosa Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 594 , F 79, S 8, H CO 2798, I/A 13 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-74-14
Empresa: FERNOJOSA SL
Apoderado
- Fernandez Hinojosa Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1931 , F 165, S 8, H CO 22253, I/A 9 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-14
Empresa: FERNOJOSA SL
Apoderado
- Fernandez Hinojosa Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1931 , F 164, S 8, H CO 22253, I/A 8 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-14
Información de FERNANDEZ HINOJOSA ARACELI
Mostramos los datos de FERNANDEZ HINOJOSA ARACELI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ HINOJOSA ARACELI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos