FERNANDEZ HERRERO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ HERRERO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ HERRERO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL SALERO DE VILLANUEVA SL | Administrador Unico | 03/09/2015 | |
EL SALERO DE VILLANUEVA SL | Socio Unico | 12/06/2014 | |
CENICERO VERDE SL | Socio Unico | 02/03/2010 | |
CENICERO VERDE SL | Administrador Unico | 02/03/2010 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ HERRERO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ HERRERO JOSE ANTONIO
Empresa: EL SALERO DE VILLANUEVA SL
Administrador Unico
- Fernandez Herrero Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 83, S 8, H GU 9201, I/A 2 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-19
Empresa: EL SALERO DE VILLANUEVA SL
Socio Único
- Fernandez Herrero Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 81, S 8, H GU 9201, I/A 1 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-19
Empresa: JANBELA MANTENIMIENTOS SL
Administrador Unico
- Fernandez Herrero Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558, L 1120, F 127, S 8, H CS 32838, I/A 4 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-12
Empresa: JANBELA MANTENIMIENTOS SL
Socio Único
- Fernandez Herrero Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558, L 1120, F 127, S 8, H CS 32838, I/A 3 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-12
Empresa: JANBELA MANTENIMIENTOS SL
Administrador Unico
- Fernandez Herrero Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558, L 1120, F 126, S 8, H CS 32838, I/A 1 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-12
Empresa: TALLERES DOUFE SL
Administrador Solidario
- Doumere Gozalbo Manuel
- Fernandez Herrero Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507, L 74, F 26, S 8, H CS 2028, I/A 6 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-12
Empresa: CENICERO VERDE SL
Administrador Unico
- Fernandez Herrero Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 141, S 8, H GU 7304, I/A 2 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-19
Empresa: CENICERO VERDE SL
Administrador Solidario
- Fernandez Herrero Jose Antonio
- Gomez Arellano Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 141, S 8, H GU 7304, I/A 2 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-19
Empresa: CENICERO VERDE SL
Socio Único
- Fernandez Herrero Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 141, S 8, H GU 7304, I/A 2 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-19
Empresa: CENICERO VERDE SL
Administrador Solidario
- Fernandez Herrero Jose Antonio
- Gomez Arellano Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 139, S 8, H GU 7304, I/A 1 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-19
Información de FERNANDEZ HERRERO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ HERRERO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ HERRERO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos