FERNANDEZ HERRERO ALBERTO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ HERRERO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ HERRERO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERVEZAS LA CIBELES SL | Vicesecret. | 02/07/2010 | 18/06/2013 |
CERVEZAS LA CIBELES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 02/07/2010 | 18/06/2013 |
CERVEZAS LA CIBELES SL | Consejero | 02/07/2010 | 18/06/2013 |
PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA EL EMPRENDIMIENTO MICROEMPRESARIAL SL | Administrador Solidario | 13/11/2009 | 20/07/2012 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ HERRERO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ HERRERO ALBERTO
Empresa: CERVEZAS LA CIBELES SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
- Alonso Terol Jose Ignacio
- Bedate Gutierrez Eduardo
- Fernandez Herrero Alberto
- Mariscal Carnicero Ignacio
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Fernandez Herrero Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27867 , F 195, S 8, H M 502272, I/A 3 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-28
Administrador Solidario
- Fernandez Herrero Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27163 , F 78, S 8, H M 489376, I/A 5 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-28
Empresa: CERVEZAS LA CIBELES SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
- Alonso Terol Jose Ignacio
- Bedate Gutierrez Eduardo
- Fernandez Herrero Alberto
- Mariscal Carnicero Ignacio
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Fernandez Herrero Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27867 , F 190, S 8, H M 502272, I/A 1 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-28
Administrador Solidario
- Fernandez Herrero Alberto
- Lorca Salañer Vicente Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27163 , F 71, S 8, H M 489376, I/A 1 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-28
Información de FERNANDEZ HERRERO ALBERTO
Mostramos los datos de FERNANDEZ HERRERO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ HERRERO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos