FERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ROCIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES GUADARRAMA PEREZ DEL MOLINO SL | Administrador Unico | 19/02/2024 | |
F F ASESORES SL | Administrador Unico | 16/02/2024 | |
F F LUNA VERDE INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 16/02/2024 | |
F F ASESORES SL | Apoderado | 23/04/2010 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ROCIO
Administrador Unico
- Fernandez Hernandez Maria Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20834 , F 129, S 8, H M 369298, I/A 3 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Empresa: F F LUNA VERDE INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Fernandez Hernandez Maria Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21059 , F 22, S 8, H M 373663, I/A 6 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-28
Empresa: F F LUNA VERDE INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Hernandez Maria Rocio
- Fuentes Collado Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21059 , F 22, S 8, H M 373663, I/A 6 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-28
Empresa: F F ASESORES SL
Administrador Unico
- Fernandez Hernandez Maria Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27443 , F 200, S 8, H M 113040, I/A 8 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-28
Empresa: F F LUNA VERDE INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Hernandez Maria Rocio
- Fuentes Collado Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21059 , F 22, S 8, H M 373663, I/A 5 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-28
Empresa: F F ASESORES SL
Apoderado
- Fernandez Hernandez Maria Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6948 , F 88, S 8, H M 113040, I/A 7 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
Información de FERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ROCIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos