FERNANDEZ HERMO MARIA OLIVA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ HERMO MARIA OLIVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ HERMO MARIA OLIVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CON XEITO SOLUCIONES E IDEAS SL | Socio Unico | 01/08/2023 | |
URO PB7 SL | Administrador Unico | 19/10/2021 | |
NATURE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL | Socio Unico | 23/04/2019 | |
NATURE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 08/03/2018 | |
PUNTO MADE IN GALICIA SL | Socio Unico | 27/05/2013 | |
PUNTO MADE IN GALICIA SL | Administrador Unico | 27/05/2013 | |
LANCOTT DESING STUDIO SL | Socio Unico | 08/01/2013 | |
LANCOTT DESING STUDIO SL | Administrador Unico | 08/01/2013 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ HERMO MARIA OLIVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ HERMO MARIA OLIVA
Empresa: CON XEITO SOLUCIONES E IDEAS SL
Administrador Unico
- Fernandez Hermo Maria Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 71931, I/A 3 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-36
Empresa: CON XEITO SOLUCIONES E IDEAS SL
Administrador Unico
- Fernandez Hermo Maria Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4455, L 4455, F 140, S 8, H PO 71931, I/A 1 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-36
Empresa: CON XEITO SOLUCIONES E IDEAS SL
Socio Único
- Fernandez Hermo Maria Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4455, L 4455, F 140, S 8, H PO 71931, I/A 1 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-36
Empresa: URO PB7 SL
Administrador Unico
- Fernandez Hermo Maria Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4380, L 4380, F 35, S 8, H PO 68997, I/A 1 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-36
Empresa: IDEATE DISEÑO INTERIOR SL
Nuevo Socio Único
- Fernandez Hermo Maria Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2803, L 2803, F 24, S 8, H PO 31889, I/A 3 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-36
Empresa: IDEATE DISEÑO INTERIOR SL
Administrador Unico
- Fernandez Hermo Maria Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2803, L 2803, F 24, S 8, H PO 31889, I/A 2 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-54-36
Empresa: PUNTO MADE IN GALICIA SL
Administrador Unico
- Fernandez Hermo Maria Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3875, L 3875, F 190, S 8, H PO 54896, I/A 1 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-36
Empresa: PUNTO MADE IN GALICIA SL
Socio Único
- Fernandez Hermo Maria Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3875, L 3875, F 190, S 8, H PO 54896, I/A 1 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-36
Empresa: LANCOTT DESING STUDIO SL
Administrador Unico
- Fernandez Hermo Maria Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843, L 3843, F 80, S 8, H PO 54189, I/A 1 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-36
Empresa: LANCOTT DESING STUDIO SL
Socio Único
- Fernandez Hermo Maria Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843, L 3843, F 80, S 8, H PO 54189, I/A 1 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-36
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ HERMO MARIA OLIVA
Mostramos los datos de FERNANDEZ HERMO MARIA OLIVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ HERMO MARIA OLIVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos