FERNANDEZ GUZMAN AMPARO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GUZMAN AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ GUZMAN AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAS BOLAÑOS HERMANOS FERNANDEZ SL | Administrador Solidario | 20/06/2024 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GUZMAN AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GUZMAN AMPARO
Administrador Solidario
- Fernandez Guzman Amparo
- Fernandez Guzman Angel
- Fernandez Guzman Anselmo
- Fernandez Guzman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 3506, I/A 8 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-13
Administrador Solidario
- Fernandez Guzman Amparo
- Fernandez Guzman Angel
- Fernandez Guzman Anselmo
- Fernandez Guzman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 3506, I/A 8 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-13
Administrador Solidario
- Fernandez Guzman Amparo
- Fernandez Guzman Angel
- Fernandez Guzman Anselmo
- Fernandez Guzman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 114 , F 125, S 8, H CR 3506, I/A 5 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-13
Administrador Solidario
- Fernandez Guzman Amparo
- Fernandez Guzman Angel
- Fernandez Guzman Anselmo
- Fernandez Guzman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 114 , F 125, S 8, H CR 3506, I/A 4 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-13
Administrador Solidario
- Fernandez Guzman Amparo
- Fernandez Guzman Angel
- Fernandez Guzman Anselmo
- Fernandez Guzman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 114 , F 124, S 8, H CR 3506, I/A 3 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-13
Administrador Solidario
- Fernandez Guzman Amparo
- Fernandez Guzman Angel
- Fernandez Guzman Anselmo
- Fernandez Guzman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 114 , F 124, S 8, H CR 3506, I/A 3 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-13
Información de FERNANDEZ GUZMAN AMPARO
Mostramos los datos de FERNANDEZ GUZMAN AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GUZMAN AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos