FERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER SA | Apoderado | 14/10/2021 | |
BANKINTER SA | Apoderado Solidario | 18/08/2021 | |
CENTRO DE ESTUDIOS FERNANDEZ GUTIERREZ SL | Apoderado | 18/01/2021 | |
JACEMIME SL | Administrador Unico | 09/01/2020 | |
AUTOCARES EUFRONIO FERNANDEZ SA | Administrador Solidario | 08/05/2012 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
Empresa: AUTOCARES EUFRONIO FERNANDEZ SA
Administrador Solidario
- Fernandez Gutierrez Juan Carlos
- Fernandez Gutierrez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254, L 45, F 194, S 8, H BU 1587, I/A 11 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-09
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado
- Fernandez Gutierrez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40938 , F 211, S 8, H M 7766, I/A 9306 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-28
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Gutierrez Miguel Angel
- Jimenez Gomez Jose Carlos
- Prada Blanco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40938 , F 195, S 8, H M 7766, I/A 9287 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-163-28
Apoderado
- Fernandez Gutierrez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 33, S 8, H GR 33210, I/A 3 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-18
Empresa: JACEMIME SL
Administrador Unico
- Fernandez Gutierrez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 767, L 558, F 188, S 8, H BU 18057, I/A 1 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-09
Empresa: AUTOCARES EUFRONIO FERNANDEZ SA
Administrador Solidario
- Fernandez Gutierrez Juan Carlos
- Fernandez Gutierrez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254, L 45, F 193, S 8, H BU 1587, I/A 10 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-09
Empresa: PROMOTORA FRESNEO SL
Administrador Unico
- Fernandez Gutierrez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1974 , F 165, S 8, H AS 877, I/A 9 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-33
Empresa: DESARROLLOS FRESNEO SL
Administrador Unico
- Fernandez Gutierrez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2974 , F 50, S 8, H AS 26746, I/A 8 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-33
Empresa: DESARROLLOS FRESNEO SL
Administrador Unico
- Fernandez Gutierrez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2974 , F 49, S 8, H AS 26746, I/A 5 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-33
Empresa: PROMOTORA FRESNEO SL
Administrador Unico
- Fernandez Gutierrez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1974 , F 165, S 8, H AS 877, I/A 8 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-33
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos