FERNANDEZ GUTIERREZ GUILLERMO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GUTIERREZ GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ GUTIERREZ GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA CARBAJO SL | Consejero Delegado Solidario | 06/03/2024 | |
CARBAJO Y RODRIGUEZ SL | Administrador Solidario | 06/03/2024 | |
ASESORIA CARBAJO SL | Consejero | 06/03/2024 | |
ASESORIA CARBAJO SL | Vicepresidente | 06/03/2024 | |
FEJIBE PROYECTOS E INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 20/12/2023 | |
ELEGANT TRADITIONAL FOOD SL | Consejero Delegado | 05/11/2021 | |
ELEGANT TRADITIONAL FOOD SL | Secretario | 28/10/2021 | |
ELEGANT TRADITIONAL FOOD SL | Consejero | 28/10/2021 | |
GEFISCAL PLASENCIA SL | Consejero Delegado Solidario | 14/10/2020 | |
GEFISCAL PLASENCIA SL | Vicepresidente | 14/10/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GUTIERREZ GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GUTIERREZ GUILLERMO
Empresa: ASESORIA CARBAJO SL
Consejero Delegado Solidario
- Benito Cordero Francisco Javier
- Benito Cordero Jose Angel
- Benito Cordero Raul
- Fernandez Gutierrez Guillermo
- Jimenez Rubio Angel Maria
Consejero
- Benito Cordero Francisco Javier
- Benito Cordero Jose Angel
- Benito Cordero Raul
- Fernandez Gutierrez Guillermo
- Jimenez Rubio Angel Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Fernandez Gutierrez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228, L 56, F 224, S 8, H CC 961, I/A 4 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-10
Empresa: CARBAJO Y RODRIGUEZ SL
Administrador Solidario
- Benito Cordero Jose Angel
- Fernandez Gutierrez Guillermo
- Jimenez Rubio Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818, L 645, F 186, S 8, H CC 11281, I/A 3 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-10
Empresa: FEJIBE PROYECTOS E INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Benito Cordero Francisco Javier
- Fernandez Gutierrez Guillermo
- Jimenez Rubio Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1119, L 946, F 169, S 8, H CC 17168, I/A 1 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-10
Empresa: ELEGANT TRADITIONAL FOOD SL
Consejero Delegado
- Bejarano Sanchez Raul
- Fernandez Gutierrez Guillermo
- Gutierrez Garcia Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42650 , F 2, S 8, H M 754300, I/A 2 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-28
Empresa: ELEGANT TRADITIONAL FOOD SL
Consejero
- Bejarano Sanchez Raul
- Fernandez Gutierrez Guillermo
- Gutierrez Garcia Maria Rosa
Presidente
Secretario
- Fernandez Gutierrez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42650 , F 1, S 8, H M 754300, I/A 1 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-28
Empresa: GEFISCAL PLASENCIA SL
Consejero Delegado Solidario
- Benito Cordero Francisco Javier
- Benito Cordero Jose Angel
- Benito Cordero Raul
- Fernandez Gutierrez Guillermo
- Jimenez Rubio Angel Maria
Consejero
- Benito Cordero Francisco Javier
- Benito Cordero Jose Angel
- Benito Cordero Raul
- Fernandez Gutierrez Guillermo
- Jimenez Rubio Angel Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Fernandez Gutierrez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 510, L 338, F 44, S 8, H CC 5404, I/A 3 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-10
Empresa: LA BALLENA DEL MANZANARES SL
Consejero Delegado Solidario
- Bejarano Sanchez Raul
- Fernandez Gutierrez Guillermo
- Fernandez Martinez David
- Gutierrez Garcia Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39474 , F 11, S 8, H M 700844, I/A 2 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-28
Empresa: LA BALLENA DEL MANZANARES SL
Consejero
- Bejarano Sanchez Raul
- Fernandez Gutierrez Guillermo
- Fernandez Martinez David
- Gutierrez Garcia Maria Rosa
Presidente
Secretario
- Fernandez Gutierrez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39474 , F 10, S 8, H M 700844, I/A 1 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-28
Administrador Unico
- Fernandez Gutierrez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21780 , F 14, S 8, H M 387969, I/A 6 (24/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-28
Información de FERNANDEZ GUTIERREZ GUILLERMO
Mostramos los datos de FERNANDEZ GUTIERREZ GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GUTIERREZ GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos