FERNANDEZ GONZALEZ JACINTO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GONZALEZ JACINTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ GONZALEZ JACINTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIVILSUR SL | Apoderado | 07/04/2016 | |
ASFALTOS LOS SANTOS SA | Apoderado | 17/02/2016 | |
GEVORA CONSTRUCCIONES SA | Apoderado | 17/02/2016 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GONZALEZ JACINTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GONZALEZ JACINTO
Empresa: FERNANDEZ Y ALICIA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Gonzalez Jacinto
- Fernandez Ramirez Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 669 , F 87, S 8, H TO 9671, I/A 3 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-45
Empresa: CIVILSUR SL
Apoderado
- Fernandez Gonzalez Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 943, L 770, F 166, S 8, H CC 13104, I/A 6 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-10
Empresa: GEVORA CONSTRUCCIONES SA
Apoderado
- Fernandez Gonzalez Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 622 , F 182, S 8, H BA 3148,BA , I/ 71 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-06
Empresa: ASFALTOS LOS SANTOS SA
Apoderado
- Fernandez Gonzalez Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 13, S 8, H BA 417, I/A 22 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-06
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ajenjo Necochea Adolfo
- Alvarez Ortigosa Maria Del Carmen
- Baquero Cardeñosa Josefa
- Baro Foz Ferran
- Bueso Robres Silvia
- Cano Ferrandis Fernando
- Culebras Orriols Joaquin
- Curiel Espinosa Maria Jesus
- De Santiago Ruiz Cristina
- Del Pozo Fernandez Federico
- Diaz Carmona Maria Del Mar
- Fernandez Gonzalez Jacinto
- Ferrer Gayan Raul Angel
- Garcia Soler Pablo
- Hernandez Saez Pedro
- Huerta Gonzalez Erika
- INTERMISSION SL
- Jaurena Paz Arantxa
- Lemus Molano Pedro Antonio
- Millan Moreno Jose
- Navarrete Nuñez Maria Carmen
- Olano Cano Mari Bel
- Puertas Garnacho Pedro
- Rodriguez Guzman Jesus
- Rodriguez Prada Francisco Javier
- Verano Parejo Carmelo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27093 , F 201, S 8, H M 52461, I/A 349 (05/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-28
Información de FERNANDEZ GONZALEZ JACINTO
Mostramos los datos de FERNANDEZ GONZALEZ JACINTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GONZALEZ JACINTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos