FERNANDEZ GONZALEZ CONCEPCION
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GONZALEZ CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ GONZALEZ CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERVECERIA ALCOSA SRL | Administrador Solidario | 08/01/2018 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GONZALEZ CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GONZALEZ CONCEPCION
Empresa: ELECTRONICA ARCER SL
Administrador
- Arjona Galvez Andres
- Fernandez Gonzalez Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30888 , F 151, S 8, H B 127108, I/A 4 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: CERVECERIA ALCOSA SRL
Administrador Solidario
- Fernandez Gonzalez Concepcion
- Fernandez Gonzalez Francisco Javier
- Fernandez Gonzalez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6476 , F 127, S 8, H SE116074, I/A 1 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-41
Empresa: SPORTS SCORPIO SL
Administrador Solidario
- Fernandez Gonzalez Concepcion
- Gomez Fernandez Maria Jose
- Gomez Rayo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 975 , F 81, S 8, H T 7897, I/A 7 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-43
Empresa: OGISER TRABAJOS INTENSIVOS SL
Administrador Unico
- Fernandez Gonzalez Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1338 , F 218, S 8, H GR 35978, I/A 2 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-18
Información de FERNANDEZ GONZALEZ CONCEPCION
Mostramos los datos de FERNANDEZ GONZALEZ CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GONZALEZ CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos