FERNANDEZ GARCIA MARIA-EUGENIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GARCIA MARIA-EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ GARCIA MARIA-EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEDISA SA | Apoderado Solidario | 25/09/2018 | |
SERVIBANDA CINTAS TRANSPORTADORAS SL | Administrador Solidario | 07/02/2017 | |
INDEMEC PROJECT SL | Apoderado | 07/01/2011 | |
INDEMEC PROJECT SL | Consejero | 15/10/2010 | |
GRANI-ROC SA | Apoderado Solidario | 02/06/2010 | |
SUMI-ROC SL | Apoderado Solidario | 02/06/2010 | |
HEDISA SA | Apoderado Solidario | 02/06/2010 | |
GRUPO HEDISA COR SL | Apoderado Solidario | 02/06/2010 | |
AUTOESCUELA FERBLAN SL | Administrador Solidario | 12/06/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GARCIA MARIA-EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GARCIA MARIA-EUGENIA
Empresa: VINOTECA ASUNCION SL
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Maria-eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE128177, I/A 3 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-41
Empresa: VINOTECA ASUNCION SL
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Maria-eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6969 , F 175, S 8, H SE128177, I/A 1 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-41
Empresa: HEDISA SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Garcia Maria Aranzazu
- Fernandez Garcia Maria-eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 471 , F 197, S 8, H LE 2075, I/A 22 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-24
Administrador Solidario
- Fernandez Garcia Juan
- Fernandez Garcia Maria Aranzazu
- Fernandez Garcia Maria-eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 222, S 8, H LE 21854, I/A 5 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-24
Empresa: SERVIBANDA CINTAS TRANSPORTADORAS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Garcia Maria-eugenia
- Higueras Cano Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 48, S 8, H J 22348, I/A 1 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-23
Empresa: EL ENROQUE TALLER COCINA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Garcia Juan
- Fernandez Garcia Maria Aranzazu
- Fernandez Garcia Maria-eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 221, S 8, H LE 21854, I/A 3 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-24
Empresa: INDEMEC PROJECT SL
Apoderado
- Fernandez Garcia Maria Aranzazu
- Fernandez Garcia Maria-eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1178 , F 17, S 8, H LE 19405, I/A 6 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-24
Empresa: INDEMEC PROJECT SL
Consejero Delegado
Consejero
- De La Hoz Ferrero Carlos
- Fernandez Garcia Juan
- Fernandez Garcia Maria Aranzazu
- Fernandez Garcia Maria-eugenia
- Fernandez Orejas Juan Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1178 , F 16, S 8, H LE 19405, I/A 4 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-24
Empresa: GRUPO HEDISA COR SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Garcia Maria Aranzazu
- Fernandez Garcia Maria-eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 9, S 8, H LE 15306, I/A 3 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-24
Empresa: HEDISA SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Garcia Maria Aranzazu
- Fernandez Garcia Maria-eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 471 , F 196, S 8, H LE 2075, I/A 19 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-24
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ GARCIA MARIA-EUGENIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ GARCIA MARIA-EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GARCIA MARIA-EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos