FERNANDEZ GARCIA LAUREANO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GARCIA LAUREANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ GARCIA LAUREANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERGARLAU TELECOMUNICACIONES SL | Socio Unico | 23/03/2017 | 10/10/2017 |
FERGARLAU TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 23/03/2017 | 10/10/2017 |
LAUMAX TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 02/10/2015 | 13/09/2016 |
LINEAS DIRECTAS REDES E INSTALACIONES SL | Administrador Unico | 09/06/2016 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GARCIA LAUREANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GARCIA LAUREANO
Empresa: FERGARLAU TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Laureano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35733 , F 107, S 8, H M 642137, I/A 2 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-28
Empresa: FERGARLAU TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Laureano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35733 , F 105, S 8, H M 642137, I/A 1 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Empresa: FERGARLAU TELECOMUNICACIONES SL
Socio Único
- Fernandez Garcia Laureano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35733 , F 105, S 8, H M 642137, I/A 1 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Empresa: LAUMAX TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Laureano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33857 , F 169, S 8, H M 609299, I/A 2 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-28
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Laureano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22039 , F 13, S 8, H M 392967, I/A 2 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Empresa: LAUMAX TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Laureano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33857 , F 168, S 8, H M 609299, I/A 1 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-28
Información de FERNANDEZ GARCIA LAUREANO
Mostramos los datos de FERNANDEZ GARCIA LAUREANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GARCIA LAUREANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos