FERNANDEZ GARCIA JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GARCIA JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ GARCIA JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINANZAS SELLA SL | Socio Unico | 12/12/2023 | |
PLAMANVISA SL | Administrador Unico | 13/09/2023 | |
FERNANDEZ GARCIA IMPLANTOLOGIA Y PERIODONCIA SL | Administrador Solidario | 19/11/2021 | |
ECOBROKER COSTA BLANCA SL | Administrador Unico | 09/04/2018 | |
EDIFICIO BEATRIZ SL | Administrador Mancomunado | 27/12/2017 | |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2013 | |
MICROBANK DE LA CAIXA SA | Apoderado | 30/06/2011 | |
ENERGY SUN LIFE SL | Administrador Mancomunado | 29/06/2010 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GARCIA JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GARCIA JOSE ANGEL
Empresa: FINANZAS SELLA SL
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 63338, I/A 2 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-33
Empresa: FINANZAS SELLA SL
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4573 , F 159, S 8, H AS 63338, I/A 1 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-33
Empresa: FINANZAS SELLA SL
Socio Único
- Fernandez Garcia Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4573 , F 159, S 8, H AS 63338, I/A 1 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-33
Empresa: PLAMANVISA SL
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45478 , F 103, S 8, H M 799960, I/A 3 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-28
Administrador Solidario
- Fernandez Garcia Jose Angel
- Lopez Pedraza Lydia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41748 , F 132, S 8, H M 739489, I/A 2 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41748 , F 132, S 8, H M 739489, I/A 2 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Empresa: ASESORIA Y FINANZAS DEL ORIENTE SL
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4182 , F 129, S 8, H AS 49469, I/A 3 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-33
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41748 , F 130, S 8, H M 739489, I/A 1 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-28
Socio Único
- Fernandez Garcia Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41748 , F 130, S 8, H M 739489, I/A 1 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-28
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Balestra Monclus Rebeca Lydia
- Benet Buisan Maria Isabel
- Calle Llorente Juan Carlos
- Conte Aguilar Maria Luisa
- Diaz Rodriguez Florentino
- Diaz Silva Yurena
- Duque Garcia Amparo
- Dura Soto Raquel
- Elguero Campana Carlos
- Farre Ciurana Sara
- Garcia Albarran Felisa
- Gracia Farre Joana Mireia
- Granizo Perez Nicolas
- Guitart Bruñol Anna Maria
- Lobato Rodriguez Fayna
- Lorenzo Rubio Maria Angeles
- Marco Velasco Susana
- Marquina Majadas Ignacio
- Montolio Martinez Nuria
- Moscoso Mateo Jose
- Navarro Dominguez Antonio
- Oliva Cortes Isabel
- Pages Torrent Joan
- Palacios Martin Albo Jose Tomas
- Porras Martinez Laura
- Sainz Carbajo Diego
- Santacreu Perez Amparo
- Solbes Ferri Miriam
- Soler Torres Maria Rosa
- Vila Xufre Irene
Apoderado
- Amela Puertolas Maria Teresa
- Armengol Vivas Georgina
- Buendia Sanchez España Javier
- Carmona Perez Francisca
- Caselles Perez Maria Pilar
- Castro Ramirez Rosario Maria
- Cavaller Bravo Sonia
- Clusellas Hinestrosa Sonia
- Company Alzina Antoni
- Dominguez Martel Armando
- Fernandez Garcia Jose Angel
- Ferrer Oller David
- Garcia Mont Maria Jose
- Gomez Espejo Rocio
- Gracia Lopez Oscar
- Harto Gilete Maria Jose
- Jimenez Martin Luis
- Lopez Cano Oscar Luis
- Marina Echevarria Borja
- Martinez Lacabrera Elena Maria
- Martinez Requena Carolina
- Martos Lupion Andres
- Miguelez Gomez Yolanda
- Munuera Rodriguez Maria Isabel
- Muraday De Los Rios Bernardo
- Ogen Fuentes Monica Maria
- Perez Romero Jose Juan
- Pi Taule Jordi
- Prado Flores Juan Antonio
- Ramos Gutierrez Maria Del Mar
- Rivera Gonzalez Jose David
- Rodriguez Villamil Melendez Alvaro
- Roig Sarrion David
- Romero Quintero Elias
- Ruiz De Brito Francisco Abilio
- Sanchis Marzal Maria Lorena
- Sanz Veciana Pere Francesc
- Sebastian Gonzalez Ignacio
- Serrano Rodriguez Alfonso Carlos
- Sin Salinas Francisco Javier
- Sotillo Perez Javier
- Valencia Cruz Eloy Manuel
- Vega Lopez Jesus
- Zoido Priego David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10614, L 7895, F 37, S 8, H V 178351, I/A 264 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-46
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ GARCIA JOSE ANGEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ GARCIA JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GARCIA JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos