FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO MANUEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TENERIFE ASSETS COMPANY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/09/2024 | |
MUEBLES ATLANTICO NORTE SL | Apoderado | 29/07/2024 | |
HOTEL NEW TREND SL | Apoderado | 19/06/2024 | |
HOTEL CALLAO ADEJE SL | Apoderado | 19/06/2024 | |
ACOSTA MATOS INVESTMENTS SL | Apoderado | 19/06/2024 | |
HOTEL NEW TREND SL | Apoderado | 25/03/2024 | |
HOTEL CALLAO ADEJE SL | Apoderado | 25/03/2024 | |
ACOSTA MATOS INVESTMENTS SL | Apoderado | 25/03/2024 | |
OCEANICA HOTEL MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 10/02/2023 | |
HOTEL NEW TREND SL | Apoderado Solidario | 10/02/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO MANUEL
Empresa: TENERIFE ASSETS COMPANY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Garcia Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 535412, I/A 28 (27/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-08
Empresa: MUEBLES ATLANTICO NORTE SL
Apoderado
- Fernandez Garcia Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 7981, I/A 21 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-35
Empresa: HOTEL NEW TREND SL
Apoderado
- Fernandez Garcia Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 59365, I/A 7 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-35
Empresa: HOTEL CALLAO ADEJE SL
Apoderado
- Fernandez Garcia Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 62172, I/A 6 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-35
Empresa: ACOSTA MATOS INVESTMENTS SL
Apoderado
- Fernandez Garcia Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 61953, I/A 5 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-35
Empresa: ACOSTA MATOS INVESTMENTS SL
Apoderado
- Fernandez Garcia Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2335 , F 91, S 8, H GC 61953, I/A 4 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-35
Empresa: HOTEL CALLAO ADEJE SL
Apoderado
- Fernandez Garcia Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2339 , F 211, S 8, H GC 62172, I/A 4 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-35
Empresa: HOTEL NEW TREND SL
Apoderado
- Fernandez Garcia Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310 , F 211, S 8, H GC 59365, I/A 6 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-35
Empresa: HOTEL NEW TREND SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Garcia Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310 , F 169, S 8, H GC 59365, I/A 4 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-35
Empresa: OCEANICA HOTEL MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Garcia Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299 , F 80, S 8, H GC 59990, I/A 4 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-35
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO MANUEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos