FERNANDEZ GARCIA ANDRES
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GARCIA ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 18
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ GARCIA ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NANOBOTS THERAPEUTICS SL | Consejero | 23/04/2024 | |
CLOUDMAN LABS SL | Administrador Solidario | 02/06/2023 | |
FOOLBIRD SL | Administrador Unico | 20/02/2023 | |
JOFEMESA SA | Consejero Delegado Solidario | 14/09/2022 | |
JOFEMESA SA | Presidente | 14/09/2022 | |
JOFEMENE SA | Consejero | 02/02/2021 | |
JOFEMENE SA | Consejero Delegado Solidario | 02/02/2021 | |
JOFEMESA SA | Consejero | 02/02/2021 | |
YAPSA IBERICA SL | Administrador Unico | 16/07/2020 | |
SERVICIOS AUXILIARES GOMERA SL | Socio Unico | 05/12/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GARCIA ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GARCIA ANDRES
Empresa: NANOBOTS THERAPEUTICS SL
Consejero
- Cabezas Baños Isaac
- Fernandez Garcia Andres
- Oliver Uriel Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49093 , F 86, S 8, H B 591525, I/A 7 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-08
Empresa: CLOUDMAN LABS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Garcia Alfonso
- Fernandez Garcia Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 108, S 8, H VA 26987, I/A 6 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-108-47
Empresa: CLOUDMAN LABS SL
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 108, S 8, H VA 26987, I/A 6 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-108-47
Empresa: FOOLBIRD SL
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2990 , F 93, S 8, H PM 96038, I/A 1 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-07
Empresa: JOFEMESA SA
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Garcia Andres
- Fernandez Garcia Daniel
- Fernandez Garcia Javier
Presidente
- Fernandez Garcia Andres
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38130 , F 141, S 8, H M 678582, I/A 7 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-28
Empresa: JOFEME SA
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Garcia Andres
- Fernandez Garcia Carmen Mercedes
- Fernandez Garcia Daniel
- Fernandez Garcia Javier
- Fernandez Garcia Joaquin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38130 , F 140, S 8, H M 678582, I/A 5 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Empresa: JOFEMENE SA
Apoderado
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Garcia Andres
- Fernandez Garcia Carmen Mercedes
Consejero
- Fernandez Garcia Andres
- Fernandez Garcia Carmen Mercedes
- Fernandez Garcia Daniel
- Fernandez Garcia Javier
- Fernandez Garcia Joaquin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38345 , F 165, S 8, H M 682290, I/A 5 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Empresa: YAPSA IBERICA SL
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47332 , F 10, S 8, H B 548757, I/A 2 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-08
Empresa: SERVICIOS AUXILIARES GOMERA SL
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47 , F 205, S 8, H IG 903, I/A 1 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-38
Empresa: SERVICIOS AUXILIARES GOMERA SL
Socio Único
- Fernandez Garcia Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47 , F 205, S 8, H IG 903, I/A 1 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-38
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ GARCIA ANDRES
Mostramos los datos de FERNANDEZ GARCIA ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GARCIA ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos