FERNANDEZ GARATE IÑIGO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GARATE IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FERNANDEZ GARATE IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANEMOI BIDCO SA | Apoderado Solidario | 16/08/2023 | |
INVERSIONES NIDER LEKIM SL | Apoderado | 14/07/2023 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GARATE IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GARATE IÑIGO
Empresa: INVERSIONES NIDER LEKIM SL
Consejero
- Fernandez Garate Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 79498, I/A 10 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-48
Empresa: ANEMOI BIDCO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Etxabe Garaialde Nagore
- Fernandez Garate Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3059 , F 42, S 8, H SS 45094, I/A 5 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-20
Empresa: INVERSIONES NIDER LEKIM SL
Apoderado
- Fernandez Garate Iñigo
- Ortego Roman Josu
- Romero Rius Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6131 , F 163, S 8, H BI 79498, I/A 6 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-48
Empresa: EUSKAL FORGING SA
Consejero
- Fernandez Garate Iñigo
- Ortego Roman Josu
Secretario
- Fernandez Garate Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 116, S 8, H SS 4779, I/A 39 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-20
Empresa: GRUPO EUSKAL FORGING SL
Consejero
- Fernandez Garate Iñigo
- Ortego Roman Josu
Secretario
- Fernandez Garate Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 94, S 8, H SS 4969, I/A 29 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-20
Empresa: FORJAS DE BELAKO SA
Consejero
- Fernandez Garate Iñigo
- Ortego Roman Josu
Secretario
- Fernandez Garate Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3233 , F 222, S 8, H BI 14039, I/A 25 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-48
Empresa: FORJAS DE BELAKO SA
Consejero
- Crose Daniele
- Fernandez Garate Iñigo
- Ortego Roman Josu
Presidente
Secretario
- Fernandez Garate Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3233 , F 222, S 8, H BI 14039, I/A 24 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-48
Empresa: TALLADOS BELAKO SL
Consejero
- Fernandez Garate Iñigo
- Ortego Roman Josu
Secretario
- Fernandez Garate Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5647 , F 87, S 8, H BI 52228, I/A 14 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-48
Empresa: EUSKAL FORGING SA
Consejero
- Crose Daniele
- Fernandez Garate Iñigo
- Ortego Roman Josu
Presidente
Secretario
- Fernandez Garate Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 110, S 8, H SS 4779, I/A 37 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-20
Empresa: GRUPO EUSKAL FORGING SL
Consejero
- Crose Daniele
- Fernandez Garate Iñigo
- Ortego Roman Josu
Presidente
Secretario
- Fernandez Garate Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 91, S 8, H SS 4969, I/A 27 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-20
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ GARATE IÑIGO
Mostramos los datos de FERNANDEZ GARATE IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GARATE IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos