FERNANDEZ GALLEGO VICENTE JAVIER
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GALLEGO VICENTE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ GALLEGO VICENTE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL PLASTIC SHERRY SA | Administrador Unico | 14/06/2019 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GALLEGO VICENTE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GALLEGO VICENTE JAVIER
Empresa: INDUSTRIAL PLASTIC SHERRY SA
Administrador Unico
- Fernandez Gallego Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 850 , F 49, S 8, H CA 7132, I/A 9 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-11
Empresa: INDUSTRIAL PLASTIC SHERRY SA
Administrador Unico
- Fernandez Gallego Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 850 , F 49, S 8, H CA 7132, I/A 9 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-11
Empresa: CALENDARIOS LA CARTUJA SL
Liquidador
- Fernandez Gallego Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2059 , F 201, S 8, H CA 43827, I/A 2 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-11
Empresa: CALENDARIOS LA CARTUJA SL
Administrador Unico
Liquidador
- Fernandez Gallego Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2059 , F 201, S 8, H CA 43827, I/A 2 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-11
Empresa: INDUSTRIAL PLASTIC SHERRY SA
Administrador Unico
- Fernandez Gallego Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 850 , F 49, S 8, H CA 7132, I/A 8 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-11
Empresa: INDUSTRIAL PLASTIC SHERRY SA
Consejero
- Fernandez Gallego Crescencio Juan
- Fernandez Gallego Vicente Javier
- Gallego Funes Aurelia
Presidente
Secretario
- Fernandez Gallego Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 850 , F 49, S 8, H CA 7132, I/A 8 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-11
Empresa: INDUSTRIAL PLASTIC SHERRY SA
Consejero
- Fernandez Gallego Crescencio Juan
- Fernandez Gallego Vicente Javier
- Gallego Funes Aurelia
Presidente
Secretario
- Fernandez Gallego Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 850 , F 48, S 8, H CA 7132, I/A 7 (18/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-11
Información de FERNANDEZ GALLEGO VICENTE JAVIER
Mostramos los datos de FERNANDEZ GALLEGO VICENTE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GALLEGO VICENTE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos