FERNANDEZ GALLEGO BRUNO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GALLEGO BRUNO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ GALLEGO BRUNO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGEOEXPERTIA SL | Administrador Mancomunado | 01/04/2015 | |
INTERVINICOLA WINES SL | Socio Unico | 20/02/2014 | |
INTERVINICOLA WINES SL | Administrador Unico | 20/02/2014 | |
VELTEY SYSTEM SL | Apoderado | 22/10/2010 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GALLEGO BRUNO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GALLEGO BRUNO
Empresa: UNITNOVA WINES SL
Liquidador
- Fernandez Gallego Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25384 , F 84, S 8, H M 457171, I/A 4 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: VITIS SATIVA SL
Liquidador
- Fernandez Gallego Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24414 , F 15, S 8, H M 439104, I/A 3 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Empresa: VITIS SATIVA SL
Administrador Unico
- Fernandez Gallego Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24414 , F 15, S 8, H M 439104, I/A 3 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Empresa: INGEOEXPERTIA SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Gallego Bruno
- Gomez Martinez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33331 , F 1, S 8, H M 599865, I/A 1 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-28
Empresa: INTERVINICOLA WINES SL
Administrador Unico
- Fernandez Gallego Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31983 , F 62, S 8, H M 575542, I/A 1 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Empresa: INTERVINICOLA WINES SL
Socio Único
- Fernandez Gallego Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31983 , F 62, S 8, H M 575542, I/A 1 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Empresa: VELTEY SYSTEM SL
Apoderado
- Fernandez Gallego Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13065 , F 213, S 8, H M 211000, I/A 3 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-28
Información de FERNANDEZ GALLEGO BRUNO
Mostramos los datos de FERNANDEZ GALLEGO BRUNO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GALLEGO BRUNO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos