FERNANDEZ GALLAR MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GALLAR MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ GALLAR MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVAS GALLAR SL | Administrador Unico | 15/03/2023 | 28/12/2023 |
INICIATIVAS GALLAR SL | Apoderado | 16/02/2010 | 28/12/2023 |
PROMOESTRATEGIA & DISEÑO SL | Liquidador | 14/02/2023 | 14/02/2023 |
PROMOESTRATEGIA & DISEÑO SL | Administrador Mancomunado | 23/12/2010 | 14/02/2023 |
DANTA SL | Liquidador | 17/04/2009 | 17/04/2009 |
DANTA SL | Secretario | 21/01/2009 | 17/04/2009 |
DANTA SL | Consejero Delegado Solidario | 21/01/2009 | 17/04/2009 |
DANTA SL | Consejero | 21/01/2009 | 17/04/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GALLAR MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GALLAR MARIA DOLORES
Empresa: INICIATIVAS GALLAR SL
Apoderado
- Fernandez Gallar Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20706 , F 64, S 8, H M 23210, I/A 14 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Empresa: INICIATIVAS GALLAR SL
Administrador Unico
- Fernandez Gallar Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20706 , F 63, S 8, H M 23210, I/A 13 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Empresa: INICIATIVAS GALLAR SL
Administrador Unico
- Fernandez Gallar Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20706 , F 63, S 8, H M 23210, I/A 12 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-28
Empresa: PROMOESTRATEGIA & DISEÑO SL
Liquidador
- Fernandez Gallar Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27500 , F 34, S 8, H M 495490, I/A 3 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
Empresa: PROMOESTRATEGIA & DISEÑO SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Gallar Maria Dolores
- Herrera Castellanos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27500 , F 34, S 8, H M 495490, I/A 3 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
Empresa: PROMOESTRATEGIA & DISEÑO SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Gallar Maria Dolores
- Herrera Castellanos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27500 , F 34, S 8, H M 495490, I/A 2 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-28
Empresa: INICIATIVAS GALLAR SL
Apoderado
- Fernandez Gallar Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20706 , F 61, S 8, H M 23210, I/A 10 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28
Empresa: DANTA SL
Liquidador
- Fernandez Gallar Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24278 , F 210, S 8, H M 143281, I/A 7 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-28
Empresa: DANTA SL
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Gallar Jose Antonio
- Fernandez Gallar Maria Dolores
- Fernandez Granero Antonio
- Gallar Perez Matilde Felisa
Consejero
- Fernandez Gallar Francisco Javier
- Fernandez Gallar Jose Antonio
- Fernandez Gallar Maria Dolores
- Fernandez Granero Antonio
- Gallar Perez Matilde Felisa
Presidente
Secretario
- Fernandez Gallar Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24278 , F 210, S 8, H M 143281, I/A 7 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-28
Empresa: DANTA SA
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Gallar Jose Antonio
- Fernandez Gallar Maria Dolores
- Fernandez Granero Antonio
- Gallar Perez Matilde Felisa
Consejero
- Fernandez Gallar Francisco Javier
- Fernandez Gallar Jose Antonio
- Fernandez Gallar Maria Dolores
- Fernandez Granero Antonio
- Gallar Perez Matilde Felisa
Presidente
Secretario
- Fernandez Gallar Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8904 , F 66, S 8, H M 143281, I/A 6 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ GALLAR MARIA DOLORES
Mostramos los datos de FERNANDEZ GALLAR MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GALLAR MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos