FERNANDEZ FERNANDEZ NATALIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ FERNANDEZ NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 34
Empresas inactivas: 23
CARGOS DE FERNANDEZ FERNANDEZ NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQUIA BANK SA | Apoderado | 02/03/2023 | |
STARTICAL SL | Apoderado | 06/07/2021 | |
CHAMANA STUDIO SL | Socio Unico | 30/12/2020 | |
CHAMANA STUDIO SL | Administrador Unico | 30/12/2020 | |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/07/2018 | |
ARQUIA BANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/08/2017 | |
PROCESALIA EM SL | Administrador Unico | 12/02/2010 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ FERNANDEZ NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ FERNANDEZ NATALIA
Empresa: INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Fernandez Natalia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48550 , F 175, S 8, H B 72709, I/A 131 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Bolaños Lopez Carlos
- Espejo Alvarez Amaya
- Fernandez Fernandez Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46063 , F 49, S 8, H M 663401, I/A 124 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Apoderado Solidario
- Fernandez Fernandez Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40095 , F 222, S 8, H M 419616, I/A 50 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
Empresa: TEKNATRANS CONSULTORES SL
Apoderado Mancomunado
- Berriatua Arjona Miguel Ignacio
- Fernandez Fernandez Natalia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43458 , F 159, S 8, H M 767558, I/A 9 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-28
Empresa: PROINTEC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Berriatua Arjona Miguel Ignacio
- Fernandez Fernandez Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34344 , F 75, S 8, H M 99965, I/A 331 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-28
Empresa: INDRA CORPORATE SERVICES SL
Apoderado
- Berriatua Arjona Miguel Ignacio
- Fernandez Fernandez Natalia
- Jeronimo Rodriguez Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45237 , F 36, S 8, H M 623410, I/A 37 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Berriatua Arjona Miguel Ignacio
- Fernandez Fernandez Natalia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 103, S 8, H M 662381, I/A 39 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Empresa: INDRA SISTEMAS SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Fernandez Natalia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38241 , F 144, S 8, H M 11339, I/A 723 (23/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- De Leon Chardel Luis
- Fernandez Fernandez Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44591 , F 223, S 8, H M 663401, I/A 119 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Empresa: APLICACIONES DE SIMULACION SIMTEC SL
Apoderado
- Fernandez Fernandez Natalia
- Lozano Del Cerro Beatriz
- Rodriguez Pinilla Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43865 , F 22, S 8, H M 376395, I/A 27 (09/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ FERNANDEZ NATALIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ FERNANDEZ NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ FERNANDEZ NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos