FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARUXIANA73 SL | Administrador Unico | 19/10/2023 | |
MARUXIANA73 SL | Socio Unico | 19/10/2023 | |
ELECTRICIDAD JNB SL | Socio Unico | 04/04/2023 | |
ELECTRICIDAD JNB SL | Administrador Unico | 04/04/2023 | |
ELEMENTOS INYECTADOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/06/2021 | |
MACRISMA INSTALACIONES SL | Socio Unico | 27/07/2009 | |
MACRISMA INSTALACIONES SL | Administrador Unico | 27/07/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL MAR
Empresa: MARUXIANA73 SL
Administrador Unico
- Fernandez Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4255, L 4255, F 106, S 8, H PO 64218, I/A 2 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-36
Empresa: MARUXIANA73 SL
Administrador Solidario
- Fernandez Fernandez Ignacio
- Fernandez Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4255, L 4255, F 106, S 8, H PO 64218, I/A 2 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-36
Empresa: MARUXIANA73 SL
Socio Único
- Fernandez Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4255, L 4255, F 106, S 8, H PO 64218, I/A 2 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-36
Empresa: ELECTRICIDAD JNB SL
Administrador Unico
- Fernandez Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4560 , F 183, S 8, H A 184798, I/A 1 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-03
Empresa: ELECTRICIDAD JNB SL
Socio Único
- Fernandez Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4560 , F 183, S 8, H A 184798, I/A 1 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-03
Empresa: ELEMENTOS INYECTADOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31965 , F 101, S 8, H M 92672, I/A 19 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-28
Empresa: GRAMAR AUTOMOCION 2017 SL
Administrador Solidario
- Almarcha Exposito Cristian
- Fernandez Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37198 , F 54, S 8, H M 663738, I/A 2 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-28
Empresa: MARUXIANA73 SL
Administrador Solidario
- Fernandez Fernandez Ignacio
- Fernandez Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4255, L 4255, F 105, S 8, H PO 64218, I/A 1 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-36
Empresa: PADRISA AUTOMOCION SL
Apoderado
- Fernandez Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32856 , F 112, S 8, H M 591482, I/A 3 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
Empresa: GRAMAR AUTOMOCION 2017 SL
Administrador Solidario
- Almarcha Exposito Cristian
- Fernandez Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37198 , F 52, S 8, H M 663738, I/A 1 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos