FERNANDEZ FERNANDEZ ANGELINO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ FERNANDEZ ANGELINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ FERNANDEZ ANGELINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLVICHAL PROMOCIONES SL | Liquidador | 18/03/2019 | 18/03/2019 |
SOLVICHAL PROMOCIONES SL | Administrador Solidario | 18/03/2019 | |
INMOBILIARIA BARRANTINA SL | Liquidador | 08/04/2014 | 08/04/2014 |
INMOBILIARIA BARRANTINA SL | Administrador Unico | 08/04/2014 | |
SURBANI PROMOCIONES SL | Administrador Mancomunado | 05/11/2009 | 09/02/2010 |
SURBANI PROMOCIONES SL | Administrador Unico | 05/11/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ FERNANDEZ ANGELINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ FERNANDEZ ANGELINO
Empresa: SOLVICHAL PROMOCIONES SL
Liquidador
- Fernandez Fernandez Angelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3262, L 3262, F 3, S 8, H PO 41513, I/A 3 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-36
Empresa: SOLVICHAL PROMOCIONES SL
Administrador Solidario
- Coti Ralth
- Fernandez Fernandez Angelino
- Zuñiga Estevez Onestalio
Liquidador
- Fernandez Fernandez Angelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3262, L 3262, F 3, S 8, H PO 41513, I/A 3 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-36
Empresa: INMOBILIARIA BARRANTINA SL
Liquidador
- Fernandez Fernandez Angelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3087, L 3087, F 201, S 8, H PO 37634, I/A 2 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-36
Empresa: INMOBILIARIA BARRANTINA SL
Administrador Unico
- Fernandez Fernandez Angelino
Liquidador
- Fernandez Fernandez Angelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3087, L 3087, F 201, S 8, H PO 37634, I/A 2 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-36
Empresa: SURBANI PROMOCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Fernandez Angelino
- Fernandez Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3234, L 3234, F 142, S 8, H PO 40923, I/A 4 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-36
Empresa: SURBANI PROMOCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Fernandez Angelino
- Fernandez Fernandez Antonio
- PINFERBRAMA AGRUPACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3234, L 3234, F 141, S 8, H PO 40923, I/A 3 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-36
Empresa: SURBANI PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Fernandez Fernandez Angelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3234, L 3234, F 141, S 8, H PO 40923, I/A 3 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-36
Información de FERNANDEZ FERNANDEZ ANGELINO
Mostramos los datos de FERNANDEZ FERNANDEZ ANGELINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ FERNANDEZ ANGELINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos