FERNANDEZ EXPOSITO CESAR
Informe ejecutivo de FERNANDEZ EXPOSITO CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ EXPOSITO CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MECANICA MINDONIENSE SL | Administrador Unico | 17/01/2012 | 19/04/2013 |
MECANICA MINDONIENSE SL | Administrador Solidario | 16/03/2011 | 17/01/2012 |
MECANICA MINDONIENSE SL | Administrador Mancomunado | 13/10/2010 | 16/03/2011 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ EXPOSITO CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ EXPOSITO CESAR
Empresa: MECANICA MINDONIENSE SL
Administrador Unico
- Fernandez Exposito Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 51, S 8, H LU 579, I/A 9 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-27
Empresa: MECANICA MINDONIENSE SL
Administrador Unico
- Fernandez Exposito Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 50, S 8, H LU 579, I/A 8 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-27
Empresa: MECANICA MINDONIENSE SL
Administrador Solidario
- Fernandez Exposito Cesar
- Rio Justo Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 50, S 8, H LU 579, I/A 8 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-27
Empresa: MECANICA MINDONIENSE SL
Administrador Solidario
- Fernandez Exposito Cesar
- Rio Justo Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 50, S 8, H LU 579, I/A 7 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-27
Empresa: MECANICA MINDONIENSE SL
Administrador Mancomunado
- Arias Aenlle Miguel Angel
- Fernandez Exposito Cesar
- Rio Justo Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 50, S 8, H LU 579, I/A 7 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-27
Empresa: MECANICA MINDONIENSE SL
Administrador Mancomunado
- Arias Aenlle Miguel Angel
- Fernandez Exposito Cesar
- Rio Justo Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 158 , F 203, S 8, H LU 579, I/A 5 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-27
Empresa: MECANICA MINDONIENSE SL
Administrador Mancomunado
- Arias Aenlle Miguel Angel
- Fernandez Exposito Cesar
- Rio Sixto Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 158 , F 203, S 8, H LU 579, I/A 5 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-27
Información de FERNANDEZ EXPOSITO CESAR
Mostramos los datos de FERNANDEZ EXPOSITO CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ EXPOSITO CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos