FERNANDEZ ESPINO XIANA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ESPINO XIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ ESPINO XIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
8D8 SL | Socio Unico | 26/06/2024 | |
8D8 SL | Administrador Unico | 26/06/2024 | |
HOMEKIT SL | Administrador Unico | 29/01/2024 | |
HOMEKIT SL | Apoderado | 10/01/2020 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ESPINO XIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ESPINO XIANA
Empresa: 8D8 SL
Administrador Unico
- Fernandez Espino Xiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 73569, I/A 1 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-36
Empresa: 8D8 SL
Socio Único
- Fernandez Espino Xiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 73569, I/A 1 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-36
Empresa: HOMEKIT SL
Administrador Unico
- Fernandez Espino Xiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651 , F 126, S 8, H OR 9109, I/A 5 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-32
Empresa: HOMEKIT SL
Apoderado
- Fernandez Espino Xiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651 , F 125, S 8, H OR 9109, I/A 4 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-32
Información de FERNANDEZ ESPINO XIANA
Mostramos los datos de FERNANDEZ ESPINO XIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ESPINO XIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos