FERNANDEZ ESCUDERO RAUL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ESCUDERO RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ ESCUDERO RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAUCHO ARMADO SL | Apoderado | 11/10/2010 | 13/05/2019 |
CONDOR REVERSE LOGISTICS SL | Apoderado | 03/02/2011 | 09/12/2011 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ESCUDERO RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ESCUDERO RAUL
Empresa: CAUCHO ARMADO SL
Apoderado
- Camps Turc Josep
- Fernandez Escudero Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38812 , F 18, S 8, H B 336412, I/A 5 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-08
Empresa: CONDOR REVERSE LOGISTICS SL
Apoderado
- Camps Turc Josep
- Fernandez Escudero Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42321 , F 221, S 8, H B 403671, I/A 5 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08
Empresa: CONDOR REVERSE LOGISTICS SL
Apoderado
- Camps Turc Josep
- Fernandez Escudero Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42321 , F 220, S 8, H B 403671, I/A 2 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-08
Empresa: CAUCHO ARMADO SL
Apoderado
- Camps Turc Josep
- Fernandez Escudero Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38812 , F 16, S 8, H B 336412, I/A 2 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-08
Información de FERNANDEZ ESCUDERO RAUL
Mostramos los datos de FERNANDEZ ESCUDERO RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ESCUDERO RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos