FERNANDEZ ELCORO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ELCORO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ ELCORO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
F ELCORO SA | Administrador Unico | 19/11/2009 | |
APARCAMIENTOS CHAMBERI SA | Administrador Unico | 17/11/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ELCORO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ELCORO MARIA DEL CARMEN
Empresa: GALDOS SA
Administrador Unico
- Fernandez Elcoro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 67605, I/A 12 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: F ELCORO SA
Administrador Unico
- Fernandez Elcoro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11600 , F 129, S 8, H M 66551, I/A 12 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-28
Empresa: GALDOS SA
Administrador Unico
- Fernandez Elcoro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16350 , F 50, S 8, H M 67605, I/A 11 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
Empresa: APARCAMIENTOS CHAMBERI SA
Administrador Unico
- Fernandez Elcoro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16140 , F 164, S 8, H M 65342, I/A 11 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Empresa: GALDOS SA
Administrador Unico
- Fernandez Elcoro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16350 , F 49, S 8, H M 67605, I/A 10 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-28
Empresa: F ELCORO SA
Administrador Unico
- Fernandez Elcoro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11600 , F 128, S 8, H M 66551, I/A 11 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Empresa: APARCAMIENTOS CHAMBERI SA
Administrador Unico
- Fernandez Elcoro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16140 , F 164, S 8, H M 65342, I/A 10 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-28
Empresa: APARCAMIENTOS CHAMBERI SA
Administrador Unico
- Fernandez Elcoro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16140 , F 162, S 8, H M 65342, I/A 9 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-28
Empresa: APARCAMIENTOS CHAMBERI SA
Administrador Solidario
- Fernandez Elcoro Faustino
- Fernandez Elcoro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16140 , F 162, S 8, H M 65342, I/A 9 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-28
Empresa: F ELCORO SA
Administrador Unico
- Fernandez Elcoro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11600 , F 126, S 8, H M 66551, I/A 10 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ ELCORO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de FERNANDEZ ELCORO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ELCORO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos