FERNANDEZ EGEA JAVIER
Informe ejecutivo de FERNANDEZ EGEA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ EGEA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BELCASA COOPERACION SL | Socio Unico | 17/11/2014 | |
BELCASA COOPERACION SL | Administrador Unico | 17/11/2014 | |
CONSTRUCCIONES ISI & JAV SL | Administrador Unico | 18/11/2009 | |
CONSTRUCCIONES ISI & JAV SL | Socio Unico | 18/11/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ EGEA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ EGEA JAVIER
Empresa: BELCASA COOPERACION SL
Administrador Unico
- Fernandez Egea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 102, S 8, H PM 61344, I/A 7 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-07
Empresa: BELCASA COOPERACION SL
Nuevo Socio Único
- Fernandez Egea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 102, S 8, H PM 61344, I/A 7 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-07
Empresa: BELCASA COOPERACION SL
Administrador Unico
- Fernandez Egea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 102, S 8, H PM 61344, I/A 6 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-189-07
Empresa: BELCASA COOPERACION SL
Socio Único
- Fernandez Egea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 102, S 8, H PM 61344, I/A 3 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-07
Empresa: CONSTRUCCIONES ISI & JAV SL
Socio Único
- Fernandez Egea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1729 , F 157, S 8, H PM 34811, I/A 6 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-07
Empresa: CONSTRUCCIONES ISI & JAV SL
Administrador Unico
- Fernandez Egea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1729 , F 157, S 8, H PM 34811, I/A 4 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-07
Información de FERNANDEZ EGEA JAVIER
Mostramos los datos de FERNANDEZ EGEA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ EGEA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos