FERNANDEZ DOMINGUEZ MARIANO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DOMINGUEZ MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ DOMINGUEZ MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES FERNANDEZ MORALEJA SL | Apoderado | 25/10/2016 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DOMINGUEZ MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DOMINGUEZ MARIANO
Empresa: TRANSPORTES FERNANDEZ MORALEJA SL
Apoderado
- Fernandez Dominguez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26579 , F 18, S 8, H M 478982, I/A 13 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-28
Empresa: TRANSPORTES FERNANDEZ MORALEJA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Dominguez Mariano
- Ruiz Marques Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26579 , F 17, S 8, H M 478982, I/A 12 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-28
Empresa: CAUCHO CELULAR DEL CENTRO SA
Consejero
- Fernandez Dominguez Mariano
- Fernandez Dominguez Nuria
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9527 , F 105, S 8, H M 153150, I/A 11 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28
Empresa: TRANSPORTES FERNANDEZ MORALEJA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Dominguez Mariano
- Ruiz Marques Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26579 , F 16, S 8, H M 478982, I/A 9 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-28
Empresa: TRANSPORTES FERNANDEZ MORALEJA SL
Administrador Unico
- Fernandez Dominguez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26579 , F 16, S 8, H M 478982, I/A 9 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-28
Empresa: TRANSPORTES FERNANDEZ MORALEJA SL
Socio Único
- Fernandez Dominguez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26579 , F 16, S 8, H M 478982, I/A 8 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-28
Empresa: CAUCHO CELULAR DEL CENTRO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9527 , F 104, S 8, H M 153150, I/A 9 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-207-28
Empresa: TRANSPORTES FERNANDEZ MORALEJA SL
Administrador Unico
- Fernandez Dominguez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26579 , F 13, S 8, H M 478982, I/A 3 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-28
Empresa: TRANSPORTES FERNANDEZ MORALEJA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Dominguez Mariano
- Fernandez Ruiz Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26579 , F 13, S 8, H M 478982, I/A 3 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-28
Información de FERNANDEZ DOMINGUEZ MARIANO
Mostramos los datos de FERNANDEZ DOMINGUEZ MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DOMINGUEZ MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos