FERNANDEZ DOMINGUEZ BARBARA- ANGELES
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DOMINGUEZ BARBARA- ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ DOMINGUEZ BARBARA- ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEGASUS GENERAL TRADE SL | Socio Unico | 15/11/2021 | |
PEGASUS GENERAL TRADE SL | Administrador Unico | 15/11/2021 | |
GLOBALIZA 3000 SL | Administrador Unico | 04/11/2011 | |
GLOBALIZA 3000 SL | Apoderado | 05/01/2011 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DOMINGUEZ BARBARA- ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DOMINGUEZ BARBARA- ANGELES
Empresa: PEGASUS GENERAL TRADE SL
Administrador Unico
- Fernandez Dominguez Barbara- Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802, L 3802, F 33, S 8, H PO 53299, I/A 8 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-36
Empresa: PEGASUS GENERAL TRADE SL
Administrador Solidario
- Ait Belkacem Nabil
- Fernandez Dominguez Barbara- Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802, L 3802, F 33, S 8, H PO 53299, I/A 8 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-36
Empresa: PEGASUS GENERAL TRADE SL
Socio Único
- Fernandez Dominguez Barbara- Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802, L 3802, F 33, S 8, H PO 53299, I/A 8 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-36
Empresa: PEGASUS GENERAL TRADE SL
Administrador Solidario
- Ait Belkacem Nabil
- Fernandez Dominguez Barbara- Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802, L 3802, F 31, S 8, H PO 53299, I/A 4 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-36
Empresa: PEGASUS GENERAL TRADE SL
Administrador Unico
- Fernandez Dominguez Barbara- Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802, L 3802, F 31, S 8, H PO 53299, I/A 4 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-36
Empresa: PEGASUS GENERAL TRADE SL
Administrador Unico
- Fernandez Dominguez Barbara- Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802, L 3802, F 31, S 8, H PO 53299, I/A 3 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-36
Empresa: PEGASUS GENERAL TRADE SL
Administrador Solidario
- Elorrieta Fernandez Eva-maria
- Fernandez Dominguez Barbara- Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802, L 3802, F 31, S 8, H PO 53299, I/A 3 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-36
Empresa: PEGASUS GENERAL TRADE SL
Administrador Solidario
- Elorrieta Fernandez Eva-maria
- Fernandez Dominguez Barbara- Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802, L 3802, F 30, S 8, H PO 53299, I/A 1 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-36
Empresa: GLOBALIZA 3000 SL
Administrador Unico
- Fernandez Dominguez Barbara- Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3608, L 3608, F 72, S 8, H PO 49125, I/A 4 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-36
Empresa: GLOBALIZA 3000 SL
Administrador Mancomunado
- Barcia Picos Jose Luis
- Fernandez Dominguez Barbara- Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3608, L 3608, F 72, S 8, H PO 49125, I/A 4 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-36
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ DOMINGUEZ BARBARA- ANGELES
Mostramos los datos de FERNANDEZ DOMINGUEZ BARBARA- ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DOMINGUEZ BARBARA- ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos