FERNANDEZ DIAZ MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DIAZ MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ DIAZ MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL OLIVAR 2016 SL | Consejero | 16/03/2016 | 07/03/2024 |
VIVA GARCIA SL | Administrador Solidario | 31/12/2008 | |
VIVA GARCIA SL | Liquidador | 31/12/2008 | 31/12/2008 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DIAZ MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DIAZ MARIA CARMEN
Empresa: EL OLIVAR 2016 SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Barroso Jarillo Francisco
- Espejo Perez Agustin
- Fernandez Diaz Maria Carmen
- Montes Montero Jose Pascual
- Ordoñez Bayon Orencio
- Sanchez Camacho Federico Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5494, L 4401, F 201, S 8, H MA133022, I/A 2 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-29
Empresa: EL OLIVAR 2016 SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Barroso Jarillo Francisco
- Espejo Perez Agustin
- Fernandez Diaz Maria Carmen
- Montes Montero Jose Pascual
- Ordoñez Bayon Orencio
- Sanchez Camacho Federico Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5494, L 4401, F 200, S 8, H MA133022, I/A 1 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-29
Empresa: VIVA GARCIA SL
Liquidador
- Fernandez Diaz Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164, L 2077, F 82, S 8, H MA 5381, I/A 7 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Empresa: VIVA GARCIA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Diaz Maria Carmen
- Gutierrez Fernandez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164, L 2077, F 82, S 8, H MA 5381, I/A 7 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Información de FERNANDEZ DIAZ MARIA CARMEN
Mostramos los datos de FERNANDEZ DIAZ MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DIAZ MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos