FERNANDEZ DIAZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DIAZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FERNANDEZ DIAZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENTANAS Y DECORACION MADRID SL | Administrador Solidario | 24/03/2020 | |
AUTOMOVILES OVIEDO SA | Secretario | 07/07/2017 | |
AUTOMOVILES OVIEDO SA | Consejero | 07/07/2017 | |
EXMAIN SA | Apoderado Solidario | 17/12/2012 | |
EXMAIN SA | Apoderado Mancomunado | 17/12/2012 | |
ACCESORIOS Y HERRAJES PARA MADERA SA | Administrador Unico | 03/03/2011 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DIAZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DIAZ JOSE LUIS
Empresa: HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45755 , F 177, S 8, H B 67268, I/A 125 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-08
Empresa: EXMAIN SA
Consejero
- Fernandez Diaz Jose Luis
Secretario
- Fernandez Diaz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2142 , F 201, S 8, H AS 1272, I/A 30 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-33
Empresa: AUTOMOVILES OVIEDO SA
Consejero
- Diaz Castañeda Juana Maria
- Fernandez Alvarez Jose Luis
- Fernandez Diaz Diego
- Fernandez Diaz Jose Luis
Presidente
Secretario
- Fernandez Diaz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2139 , F 117, S 8, H AS 1343, I/A 35 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-33
Empresa: EXMAIN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Calle Llaniella Manuel Esteban
- Fernandez Alvarez Jose Luis
- Fernandez Diaz Jose Luis
Presidente
Secretario
- Fernandez Diaz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2142 , F 201, S 8, H AS 1272, I/A 29 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-33
Empresa: EXMAIN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Calle Llaniella Manuel Esteban
- Fernandez Alvarez Jose Luis
- Fernandez Diaz Jose Luis
- Fernandez Fernandez Guillermo
Presidente
Secretario
- Fernandez Diaz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2142 , F 201, S 8, H AS 1272, I/A 29 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-33
Empresa: GAST NOROESTE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Calle Llaniella Manuel Esteban
- Fernandez Alvarez Jose Luis
- Fernandez Diaz Jose Luis
Presidente
Secretario
- Fernandez Diaz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2967 , F 186, S 8, H AS 26665, I/A 9 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-33
Empresa: GAST NOROESTE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Calle Llaniella Manuel Esteban
- Fernandez Alvarez Jose Luis
- Fernandez Diaz Jose Luis
Presidente
Secretario
- Fernandez Diaz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2967 , F 186, S 8, H AS 26665, I/A 8 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-33
Empresa: GAST NOROESTE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Calle Llaniella Manuel Esteban
- Fernandez Alvarez Jose Luis
- Fernandez Diaz Jose Luis
- Fernandez Fernandez Guillermo
Presidente
Secretario
- Fernandez Diaz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2967 , F 186, S 8, H AS 26665, I/A 8 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-33
Empresa: ACCESORIOS Y HERRAJES PARA MADERA SA
Administrador Unico
- Fernandez Diaz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1317 , F 10, S 8, H TO 23840, I/A 4 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-45
Empresa: VENTANAS Y DECORACION MADRID SL
Administrador Solidario
- Fernandez Diaz Jose Luis
- Motos Marco Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40375 , F 130, S 8, H M 717207, I/A 1 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ DIAZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de FERNANDEZ DIAZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DIAZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos