FERNANDEZ DELGADO JUANA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DELGADO JUANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DELGADO JUANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DELGADO JUANA
Empresa: TIENDAS URBANO SL
Apoderado
- Fernandez Delgado Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 362 , F 40, S 8, H J 13584, I/A 4 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-23
Empresa: TIENDAS URBANO SL
Administrador Unico
- Fernandez Delgado Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 362 , F 39, S 8, H J 13584, I/A 3 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-23
Empresa: TIENDAS URBANO SL
Administrador Unico
- Fernandez Delgado Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 362 , F 39, S 8, H J 13584, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-23
Información de FERNANDEZ DELGADO JUANA
Mostramos los datos de FERNANDEZ DELGADO JUANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DELGADO JUANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos