FERNANDEZ DELGADO EFREN
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DELGADO EFREN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ DELGADO EFREN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FEDARIAS SL | Administrador Solidario | 07/05/2021 | |
FEDARIAS RESTAURANTES SL | Administrador Solidario | 08/10/2019 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DELGADO EFREN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DELGADO EFREN
Empresa: FEDARIAS SL
Administrador Solidario
- Darias Gonzalez Olga Maria
- Fernandez Delgado Efren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 97, S 8, H TF 60194, I/A 2 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-38
Empresa: FEDARIAS SL
Administrador Unico
- Fernandez Delgado Efren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 97, S 8, H TF 60194, I/A 2 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-38
Empresa: FEDARIAS RESTAURANTES SL
Administrador Solidario
- Darias Gonzalez Olga Maria
- Fernandez Delgado Efren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3646 , F 60, S 8, H TF 63386, I/A 1 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-38
Empresa: FEDARIAS SL
Administrador Unico
- Fernandez Delgado Efren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 96, S 8, H TF 60194, I/A 1 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-38
Empresa: FEDARIAS SL
Socio Único
- Fernandez Delgado Efren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 96, S 8, H TF 60194, I/A 1 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-38
Información de FERNANDEZ DELGADO EFREN
Mostramos los datos de FERNANDEZ DELGADO EFREN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DELGADO EFREN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos