FERNANDEZ DEL RIO Y FERNANDEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DEL RIO Y FERNANDEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ DEL RIO Y FERNANDEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERNANDEZ Y PORTO SA | Administrador Solidario | 16/01/2024 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DEL RIO Y FERNANDEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DEL RIO Y FERNANDEZ JOSE MARIA
Empresa: FERNANDEZ Y PORTO SA
Administrador Solidario
- Fernandez Del Rio Y Fernandez Jose Maria
- Porto Rey Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4751 , F 199, S 8, H M 77991, I/A 20 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: FERNANDEZ Y PORTO SA
Administrador Solidario
- Fernandez Del Rio Y Fernandez Jose Maria
- Fernandez Gonzalez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4751 , F 199, S 8, H M 77991, I/A 20 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: FERNANDEZ Y PORTO SA
Administrador Solidario
- Fernandez Del Rio Y Fernandez Jose Maria
- Fernandez Gonzalez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4751 , F 199, S 8, H M 77991, I/A 19 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-28
Empresa: CARTERA DEL NORTE SL
Liquidador
- Fernandez Del Rio Y Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13108 , F 63, S 8, H M 36752, I/A 10 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-28
Empresa: EDIFICACIONES EL GABUJAL SA
Liquidador
- Fernandez Del Rio Y Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7873 , F 173, S 8, H M 127247, I/A 9 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-28
Empresa: FERNANDEZ Y PORTO SA
Administrador Solidario
- Fernandez Del Rio Y Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4751 , F 199, S 8, H M 77991, I/A 18 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-28
Empresa: FERNANDEZ Y PORTO SA
Administrador Solidario
- Fernandez Del Rio Y Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4751 , F 199, S 8, H M 77991, I/A 16 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
Información de FERNANDEZ DEL RIO Y FERNANDEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ DEL RIO Y FERNANDEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DEL RIO Y FERNANDEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos